GALLEGO ARJIZ TOMAS
Informe ejecutivo de GALLEGO ARJIZ TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GALLEGO ARJIZ TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTANDER AHORRO 5 FP | Miem.Com.Ctr | 14/08/2017 | |
SANTANDER AHORRO 5 FP | Pres.Com.Ctr | 14/08/2017 |
VINCULACIONES DE GALLEGO ARJIZ TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLEGO ARJIZ TOMAS
Empresa: SANTANDER AHORRO 5 FP
Miem.Com.Ctr
- Alvarez Cobo Jesus
- Gallego Arjiz Tomas
Pres.Com.Ctr
- Gallego Arjiz Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18543 , F 48, S 8, H M 3492, I/A 65 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-28
Empresa: SANTANDER AHORRO 5 FP
Miem.Com.Ctr
- Gallego Arjiz Tomas
- Gomez Vega Maroa
- Leon Garcia Graciano
- Vaquerizo Virto Javier
Pres.Com.Ctr
- Gallego Arjiz Tomas
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18543 , F 48, S 8, H M 3492, I/A 65 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-28
Empresa: SANTANDER AHORRO 5 FP
Miem.Com.Ctr
- Gallego Arjiz Tomas
- Garcia Legaz Jeronimo
- Vaquerizo Virto Javier
Pres.Com.Ctr
- Gallego Arjiz Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18543 , F 45, S 8, H M 3492, I/A 56 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-28
Empresa: SANTANDER AHORRO 5 FP
Miem.Com.Ctr
- Gallego Arjiz Tomas
- Vaquerizo Virto Javier
Pres.Com.Ctr
- Gallego Arjiz Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18543 , F 45, S 8, H M 3492, I/A 55 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-28
Información de GALLEGO ARJIZ TOMAS
Mostramos los datos de GALLEGO ARJIZ TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLEGO ARJIZ TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos