LEON GARCIA GRACIANO
Informe ejecutivo de LEON GARCIA GRACIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LEON GARCIA GRACIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTANDER AHORRO 5 FP | Miem.Com.Ctr | 29/04/2010 | 14/08/2017 |
SANTANDER AHORRO 5 FP | Secr.Com.Ctr | 05/04/2011 | 14/08/2017 |
VINCULACIONES DE LEON GARCIA GRACIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEON GARCIA GRACIANO
Empresa: SANTANDER AHORRO 5 FP
Miem.Com.Ctr
- Gallego Arjiz Tomas
- Gomez Vega Maroa
- Leon Garcia Graciano
- Vaquerizo Virto Javier
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
- Leon Garcia Graciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18543 , F 48, S 8, H M 3492, I/A 65 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-28
Empresa: SANTANDER AHORRO 5 FP
Miem.Com.Ctr
- Leon Garcia Graciano
Secr.Com.Ctr
- Leon Garcia Graciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18543 , F 48, S 8, H M 3492, I/A 63 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-28
Empresa: SANTANDER AHORRO 5 FP
Miem.Com.Ctr
- Leon Garcia Graciano
Secr.Com.Ctr
- Leon Garcia Graciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18543 , F 44, S 8, H M 3492, I/A 53 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-28
Empresa: SANTANDER AHORRO 5 FP
Miem.Com.Ctr
- Leon Garcia Graciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18543 , F 43, S 8, H M 3492, I/A 49 (29/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-90-28
Información de LEON GARCIA GRACIANO
Mostramos los datos de LEON GARCIA GRACIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEON GARCIA GRACIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos