VALLS GARCIA JOSE CARLOS
Informe ejecutivo de VALLS GARCIA JOSE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE VALLS GARCIA JOSE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OFICINA TECNICA DE JUGUETES SA | Liquidador Solidario | 06/03/2012 | 06/03/2012 |
OFICINA TECNICA DE JUGUETES SA | Administrador Solidario | 06/03/2012 | |
CASABELLA HOGAR SA | Administrador Solidario | 19/10/2011 | |
FDJ NINCO SL | Administrador Solidario | 16/09/2011 | |
COSAS INTERNACIONALES SA | Administrador Solidario | 11/05/2009 | 11/08/2011 |
VINCULACIONES DE VALLS GARCIA JOSE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLS GARCIA JOSE CARLOS
Empresa: OFICINA TECNICA DE JUGUETES SA
Liquidador Solidario
- Guillem Verdu Carlos Miguel
- Valls Garcia Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1418 , F 73, S 8, H A 12262, I/A 8 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-03
Empresa: OFICINA TECNICA DE JUGUETES SA
Administrador Solidario
- Guillem Verdu Carlos Miguel
- Valls Garcia Jose Carlos
Liquidador Solidario
- Guillem Verdu Carlos Miguel
- Valls Garcia Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1418 , F 73, S 8, H A 12262, I/A 8 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-03
Empresa: CASABELLA HOGAR SA
Administrador Solidario
- Guillem Verdu Carlos Miguel
- Valls Garcia Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2624 , F 170, S 8, H A 75098, I/A 5 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-03
Empresa: FABRICA DE JUGUETES SL
Administrador Solidario
- Guillem Verdu Carlos Miguel
- Valls Garcia Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1865 , F 160, S 8, H A 35467, I/A 16 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-184-03
Empresa: COSAS INTERNACIONALES SA
Administrador Solidario
- Calatayud Cerda Jose Miguel
- Valls Garcia Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 213, S 8, H A 11201, I/A 10 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-03
Empresa: COSAS INTERNACIONALES SA
Administrador Solidario
- Calatayud Cerda Jose Miguel
- Valls Garcia Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 213, S 8, H A 11201, I/A 9 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-94-03
Información de VALLS GARCIA JOSE CARLOS
Mostramos los datos de VALLS GARCIA JOSE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLS GARCIA JOSE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos