CALATAYUD CERDA JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de CALATAYUD CERDA JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CALATAYUD CERDA JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COSAS INTERNACIONALES SA | Liquidador | 04/05/2016 | 14/07/2017 |
COSAS INTERNACIONALES SA | Administrador Unico | 11/08/2011 | 04/05/2016 |
COSAS INTERNACIONALES SA | Administrador Solidario | 11/05/2009 | 11/08/2011 |
VINCULACIONES DE CALATAYUD CERDA JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALATAYUD CERDA JOSE MIGUEL
Empresa: COSAS INTERNACIONALES SA
Liquidador
- Calatayud Cerda Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 214, S 8, H A 11201, I/A 15 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-03
Empresa: COSAS INTERNACIONALES SA
Liquidador
- Calatayud Cerda Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 214, S 8, H A 11201, I/A 14 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-03
Empresa: COSAS INTERNACIONALES SA
Administrador Unico
- Calatayud Cerda Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 214, S 8, H A 11201, I/A 14 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-03
Empresa: COSAS INTERNACIONALES SA
Administrador Unico
- Calatayud Cerda Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 213, S 8, H A 11201, I/A 10 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-03
Empresa: COSAS INTERNACIONALES SA
Administrador Solidario
- Calatayud Cerda Jose Miguel
- Valls Garcia Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 213, S 8, H A 11201, I/A 10 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-03
Empresa: COSAS INTERNACIONALES SA
Administrador Solidario
- Calatayud Cerda Jose Miguel
- Valls Garcia Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 213, S 8, H A 11201, I/A 9 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-94-03
Información de CALATAYUD CERDA JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de CALATAYUD CERDA JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALATAYUD CERDA JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos