GUILLEM VERDU CARLOS MIGUEL
Informe ejecutivo de GUILLEM VERDU CARLOS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GUILLEM VERDU CARLOS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OFICINA TECNICA DE JUGUETES SA | Liquidador Solidario | 06/03/2012 | 06/03/2012 |
OFICINA TECNICA DE JUGUETES SA | Administrador Solidario | 06/03/2012 | |
CASABELLA HOGAR SA | Administrador Solidario | 19/10/2011 | |
FDJ NINCO SL | Administrador Solidario | 16/09/2011 | |
COSAS INTERNACIONALES SA | Administrador Solidario | 11/05/2009 |
VINCULACIONES DE GUILLEM VERDU CARLOS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUILLEM VERDU CARLOS MIGUEL
Empresa: OFICINA TECNICA DE JUGUETES SA
Liquidador Solidario
- Guillem Verdu Carlos Miguel
- Valls Garcia Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1418 , F 73, S 8, H A 12262, I/A 8 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-03
Empresa: OFICINA TECNICA DE JUGUETES SA
Administrador Solidario
- Guillem Verdu Carlos Miguel
- Valls Garcia Jose Carlos
Liquidador Solidario
- Guillem Verdu Carlos Miguel
- Valls Garcia Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1418 , F 73, S 8, H A 12262, I/A 8 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-03
Empresa: CASABELLA HOGAR SA
Administrador Solidario
- Guillem Verdu Carlos Miguel
- Valls Garcia Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2624 , F 170, S 8, H A 75098, I/A 5 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-03
Empresa: FABRICA DE JUGUETES SL
Administrador Solidario
- Guillem Verdu Carlos Miguel
- Valls Garcia Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1865 , F 160, S 8, H A 35467, I/A 16 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-184-03
Empresa: COSAS INTERNACIONALES SA
Administrador Solidario
- Guillem Verdu Carlos Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1395 , F 213, S 8, H A 11201, I/A 9 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-94-03
Información de GUILLEM VERDU CARLOS MIGUEL
Mostramos los datos de GUILLEM VERDU CARLOS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUILLEM VERDU CARLOS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos