VALLES VALLBONA ESTHER
Informe ejecutivo de VALLES VALLBONA ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VALLES VALLBONA ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXABANK SA | Apoderado Solidario | 18/04/2017 | |
BUILDINGCENTER SA | Apoderado Solidario | 10/04/2017 | |
CRITERIA CAIXA SA | Apoderado Solidario | 04/04/2017 |
VINCULACIONES DE VALLES VALLBONA ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALLES VALLBONA ESTHER
Empresa: BUILDINGCENTER SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alba Alarco Julia
- Alvarez Vidal Nuria
- Bisquert Baixauli Pablo
- Bustos Gregorio Santiago
- CAIXABANK FACILITIES MANAGEMENT SA
- Coto Cabaleiro Paula
- Crespo Motilla Isabel
- Figueras Perez Carla
- Garcia Espin Eva Victoria
- GESTARNAL 1 SA
- IMPRESION & ROTULOS SL
- Loren Campillo Alicia
- Luna Benitez Sergio
- Monaco Stefania
- Navarro Redondo Veronica
- Perez-vico Pelliza Ana
- Pintane Pernas Luis Manuel
- Porcar Perez Guillem
- Rodriguez Perez Fernando
- Rumbao Real David Jose
- San Julian Lopez Rosa Maria
- TECNOTRAMIT GESTION SL
- Traver Fernandez Juan Antonio
- Valles Vallbona Esther
- Vazquez Figueiras Beatriz
- Viudez Angulo Estela
- Viudez Angulo Estela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 658683, I/A 180 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-28
Empresa: CORAL HOMES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aguilar Andujar Manuel A
- Alvarez Argain Arturo
- Barbera Mata Jose Carlos
- Bisquert Baixauli Pablo
- CAIXABANK FACILITIES MANAGEMENT SA
- CAIXABANK FACILITIES MANAGEMENT SA
- Calvo Gonzalez Sofia
- Cordero Gonzalez Vanesa
- De La Fuente De Juan Juan Carlos
- Figueras Perez Carla
- Garcia Espin Eva Victoria
- Garcia Lopez Joaquin
- Garcia Taboada Maria Isabel
- Gomez Trujillo Pedro
- Martinez Martin Jorge
- Orza Perez Jose Antonio
- Piza Matemales Barbara Maria
- Traver Fernandez Juan Antonio
- Valles Vallbona Esther
- Viudez Angulo Estela
- Viudez Angulo Estela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 679225, I/A 100 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-28
Empresa: CORAL HOMES SL
Apoderado
- Valles Vallbona Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38289 , F 27, S 8, H M 679225, I/A 16 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-28
Empresa: CRITERIA CAIXA SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- ALIVEN GESTION DE ACTIVOS SL
- ALIVEN GESTION DE ACTIVOS SL
- AMAT FINQUES SL
- AYTECO GESTIO SL
- AYTECO GESTIO SL
- DIAGONAL COMPANY SL
- GEFINCO GESTION DE INMUEBLES SL
- GESTARNAL 1 SA
- GESTIMED LEVANTE SL
- GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA
- JPR INFOR SA
- MANAGERING GESTION SL
- Mendez Hernandez Luis
- QIPERT UGH GLOBAL SL
- TECNOTRAMIT GESTION SL
- TECNOTRAMIT GESTION SL
- Valles Vallbona Esther
- WALLNER EUROPA SL
- WALLNER EUROPA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2733 , F 83, S 8, H PM 82742, I/A 6 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-07
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Solidario
- Valles Vallbona Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45823 , F 41, S 8, H B 41232, I/A 1019 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-08
Empresa: BUILDINGCENTER SA
Apoderado Solidario
- Valles Vallbona Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44932 , F 46, S 8, H B 262951, I/A 101 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-74-08
Empresa: CRITERIA CAIXA SA
Apoderado Solidario
- Valles Vallbona Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45344 , F 85, S 8, H B 278796, I/A 218 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-08
Información de VALLES VALLBONA ESTHER
Mostramos los datos de VALLES VALLBONA ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALLES VALLBONA ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos