BUSTOS GREGORIO SANTIAGO
Informe ejecutivo de BUSTOS GREGORIO SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 23
Empresas activas: 18
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BUSTOS GREGORIO SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD ANDALUZA DE GESTION DE ACTIVOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/08/2022 | |
HARRI INMUEBLES SA | Apoderado | 12/05/2022 | |
KUTXABANK SA | Apoderado | 12/05/2022 | |
HARRI IPARRA SA | Apoderado | 11/05/2022 | |
COMPAÑIA PROMOTORA Y DE COMERCIO DEL ESTRECHO SL | Apoderado Solidario | 11/05/2022 | |
CAJASUR BANCO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/05/2022 | |
HARRI HEGOALDE 2 SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/05/2022 | |
GPS MAIRENA EL SOTO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/05/2022 | |
VIANA ACTIVOS AGRARIOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/05/2022 | |
HARRI SUR ACTIVOS INMOBILIARIOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/05/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BUSTOS GREGORIO SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUSTOS GREGORIO SANTIAGO
Empresa: BUILDINGCENTER SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alba Alarco Julia
- Alvarez Vidal Nuria
- Bisquert Baixauli Pablo
- Bustos Gregorio Santiago
- CAIXABANK FACILITIES MANAGEMENT SA
- Coto Cabaleiro Paula
- Crespo Motilla Isabel
- Figueras Perez Carla
- Garcia Espin Eva Victoria
- GESTARNAL 1 SA
- IMPRESION & ROTULOS SL
- Loren Campillo Alicia
- Luna Benitez Sergio
- Monaco Stefania
- Navarro Redondo Veronica
- Perez-vico Pelliza Ana
- Pintane Pernas Luis Manuel
- Porcar Perez Guillem
- Rodriguez Perez Fernando
- Rumbao Real David Jose
- San Julian Lopez Rosa Maria
- TECNOTRAMIT GESTION SL
- Traver Fernandez Juan Antonio
- Valles Vallbona Esther
- Vazquez Figueiras Beatriz
- Viudez Angulo Estela
- Viudez Angulo Estela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 658683, I/A 180 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-28
Empresa: PUERTO TRIANA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Bustos Gregorio Santiago
- GEFINCO GESTION DE INMUEBLES SL
- Gestion Y Administracion Inmobiliaria Gestin Socie
- Gestion Y Administracion Inmobiliaria Gestin Socie
- Navarro Redondo Veronica
- SAVILLS CONSULTORES REAL ESTATE SAU
- SERVIHABITAT SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
- TECNOTRAMIT GESTION SL
- TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7267 , F 81, S 8, H SE 33181, I/A 127 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-41
Empresa: TURIA ACQUISITIONS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- ALIVEN GESTION DE ACTIVOS SL
- Alvarez Cortizo Juan Carlos
- AMAT IMMOBILIARIS DES DE 1948 SL
- AYTECO GESTIO SL
- Barbera Arasa Noelia
- Bossom Portillo Montserrat
- Bustos Gregorio Santiago
- Cansino Carrion Juan Carlos
- Ciervo Mate Ruth
- Cirera Molina Carles
- CONTRASTA 2 CONSULTING SL
- Coto Cabaleiro Paula
- DIAGONAL COMPANY SERVICES & SOLUTIONS SL
- DIAGONAL COMPANY SERVICES & SOLUTIONS SL
- EMAIS SERVICIOS INTEGRALES SL
- Ferre Piera Enrique
- Ferrer Luciañez Maria Dolores
- FINCAS FORCADELL SL
- Fortes Nogueira Carlos
- GEFINCO GESTION DE INMUEBLES SL
- GESTARNAL 1 SA
- GESTIMED LEVANTE SL
- GESTION Y ADMINISTRACION INMOBILIARIA GESTIN SAP
- GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA
- GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL
- Guasch Villalonga Lucas
- Gutierrez Cortina Cesar
- MANAGERING GESTION SL
- Mas Lluch Gemma
- Mendez Hernandez Luis
- Molina Varela Marcos
- MOLSAN GESTION Y TRAMITACION SL
- Morales Guarch Maria Jose
- Navarro Redondo Veronica
- Obiol Monne Maria Edelweiss
- Palomeque Orcajo Jose Manuel
- Perez-vico Pelliza Ana
- Porcar Perez Guillermo
- QIPERT UGH GLOBAL SL
- Ramon Otero Lidia
- Reverter Fontclara Rebeca
- Rios Martin David
- Rodriguez Santa Cruz Benito
- SUNCAPITAL MANAGEMENT SL
- SUNCAPITAL MANAGEMENT SL
- WALLNER EUROPA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37295 , F 37, S 8, H M 633032, I/A 61 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abalos Garcia Daniel
- Alvarez Cortizo Juan Carlos
- Arregui Reguera Paola
- Arteaga Alvarez Gonzalo
- Bajo Prados Maria Eugenia
- Bustos Gregorio Santiago
- Coto Cabaleiro Paula
- Gomez Barea Maria
- Jaques Verano Ana Carolina
- Loren Campillo Alicia
- Luna Benitez Sergio
- Monaco Stefania
- Morales Guarch Maria Jose
- Navarro Redondo Veronica
- Obiol Monne Edelweiss
- Perez-vico Pelliza Ana
- Pintane Pernas Luis Manuel
- Rey Carral Francisco Javier
- Rubio Albert Rafael Maria
- Ruiz San Vicente Maria
- San Julian Lopez Rosa Maria
- Santos Sanchez Marta
- Soriano Ortega Isidro Miguel
- Tarazona Huerta Ernesto
- Traver Fernandez Juan Antonio
- Vazquez Figueiras Beatriz
- Ventosa Homobono Jose Manuel
- Viudez Angulo Estela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2844 , F 133, S 8, H CO 43571, I/A 8 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-14
Empresa: KUTXABANK SA
Apoderado
- Abalos Garcia Daniel
- Alvarez Cortizo Juan Carlos
- Arregui Reguera Paola
- Bustos Gregorio Santiago
- Coto Cabaleiro Paula
- De Arteaga Alvarez Gonzalo
- De Santos Sanchez Marta
- Gomez Barea Maria
- Loren Campillo Alicia
- Luna Benitez Sergio
- Mateu Otin David
- Monaco Estefania
- Morales Guarch Maria Jose
- Navarro Redondo Veronica
- Obiol Monne Edelweiss
- Perez-vico Pelliza Ana
- Pintane Pernas Luis Manuel
- Rubio Albert Rafael Maria
- Soriano Ortega Isidro Miguel
- Tarazona Huerta Ernesto
- Traver Fernandez Juan Antonio
- Vazquez Figueiras Beatriz
- Ventosa Homobono Jose Manuel
- Viudez Angulo Estela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5687 , F 183, S 8, H BI 58729, I/A 402 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-48
Empresa: HARRI INMUEBLES SA
Apoderado
- Abalos Garcia Daniel
- Alvarez Cortizo Juan Carlos
- Arregui Reguera Paola
- Bustos Gregorio Santiago
- Coto Cabaleiro Paula
- De Arteaga Alvarez Gonzalo
- De Santos Sanchez Marta
- Gomez Barea Maria
- Loren Campillo Alicia
- Luna Benitez Sergio
- Mateu Otin David
- Monaco Estefania
- Morales Guarch Maria Jose
- Navarro Redondo Veronica
- Obiol Monne Edelweiss
- Perez-vico Pelliza Ana
- Pintane Pernas Luis Manuel
- Rubio Albert Rafael Maria
- Soriano Ortega Isidro Miguel
- Tarazona Huerta Ernesto
- Traver Fernandez Juan Antonio
- Vazquez Figueiras Beatriz
- Ventosa Homobono Jose Manuel
- Viudez Angulo Estela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5624 , F 142, S 8, H BI 58821, I/A 72 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-48
Empresa: HARRI IPARRA SA
Apoderado
- Abalos Garcia Daniel
- Alvarez Cortizo Juan Carlos
- Arregui Reguera Paola
- Bustos Gregorio Santiago
- Coto Cabaleiro Paula
- De Arteaga Alvarez Gonzalo
- De Santos Sanchez Marta
- Gomez Barea Maria
- Loren Campillo Alicia
- Luna Benitez Sergio
- Mateu Otin David
- Monaco Estefania
- Morales Guarch Maria Jose
- Navarro Redondo Veronica
- Obiol Monne Edelweiss
- Perez-vico Pelliza Ana
- Pintane Pernas Luis Manuel
- Rubio Albert Rafael Maria
- Soriano Ortega Isidro Miguel
- Tarazona Huerta Ernesto
- Traver Fernandez Juan Antonio
- Vazquez Figueiras Beatriz
- Ventosa Homobono Jose Manuel
- Viudez Angulo Estela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5885 , F 112, S 8, H BI 61397, I/A 96 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-48
Apoderado Solidario
- Abalos Garcia Daniel
- Alvarez Cortizo Juan Carlos
- Arregui Reguera Paola
- Bustos Gregorio Santiago
- Coto Cabaleiro Paula
- De Arteaga Alvarez Gonzalo
- De Santos Sanchez Marta
- Gomez Barea Maria
- Loren Campillo Alicia
- Luna Benitez Sergio
- Mateu Otin David
- Monaco Stefania
- Morales Guarch Maria Jose
- Navarro Redondo Veronica
- Obiol Monne Edelweiss
- Perez-vico Pelliza Ana
- Pintane Pernas Luis Manuel
- Rubio Albert Rafael Maria
- Soriano Ortega Isidro Miguel
- Tarazona Huerta Ernesto
- Traver Fernandez Juan Antonio
- Vazquez Figueiras Beatriz
- Ventosa Homobono Jose Manuel
- Viudez Angulo Estela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5604, L 4511, F 112, S 8, H MA122881, I/A 55 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-29
Empresa: CAJASUR BANCO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abalos Garcia Daniel
- Alvarez Cortizo Juan Carlos
- Arregui Reguera Paola
- Arteaga Alvarez Gonzalo
- Bustos Gregorio Santiago
- Coto Cabaleiro Paula
- Gomez Barea Maria
- Loren Campillo Alicia
- Luna Benitez Sergio
- Mateu Otin David
- Monaco Stefania
- Morales Guarch Maria Jose
- Navarro Redondo Veronica
- Obiol Monne Edelweiss
- Perez-vico Pelliza Ana
- Pintane Pernas Luis Manuel
- Rubio Albert Rafael Maria
- Santos Sanchez Marta
- Soriano Ortega Isidro Miguel
- Tarazona Huerta Ernesto
- Traver Fernandez Juan Antonio
- Vazquez Figueiras Beatriz
- Ventosa Homobono Jose Manuel
- Viudez Angulo Estela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2639 , F 138, S 8, H CO 35656, I/A 213 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-14
Empresa: HARRI HEGOALDE 2 SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abalos Garcia Daniel
- Alvarez Cortizo Juan Carlos
- Arregui Reguera Paola
- Arteaga Alvarez Gonzalo
- Bustos Gregorio Santiago
- Coto Cabaleiro Paula
- Gomez Barea Maria
- Loren Campillo Alicia
- Luna Benitez Sergio
- Mateu Otin David
- Monaco Stefania
- Morales Guarch Maria Jose
- Navarro Redondo Veronica
- Obiol Monne Edelweiss
- Perez-vico Pelliza Ana
- Pintane Pernas Luis Manuel
- Rubio Albert Rafael Maria
- Santos Sanchez Marta
- Soriano Ortega Isidro Miguel
- Tarazona Huerta Ernesto
- Traver Fernandez Juan Antonio
- Vazquez Figueiras Beatriz
- Ventosa Homobono Jose Manuel
- Viudez Angulo Estela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2739 , F 215, S 8, H CO 34976, I/A 82 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-14
VER MAS ACTOS
Información de BUSTOS GREGORIO SANTIAGO
Mostramos los datos de BUSTOS GREGORIO SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUSTOS GREGORIO SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos