ALVAREZ VIDAL NURIA
Informe ejecutivo de ALVAREZ VIDAL NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALVAREZ VIDAL NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRAMINA HOMES SL | Apoderado Solidario | 19/10/2022 | |
CORAL HOMES SL | Apoderado | 08/10/2022 | |
CAIXABANK SA | Apoderado | 27/09/2022 | |
LEPLANSTUDIO SL | Socio Unico | 20/06/2022 | |
LEPLANSTUDIO SL | Administrador Unico | 20/06/2022 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ VIDAL NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ VIDAL NURIA
Empresa: BUILDINGCENTER SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alba Alarco Julia
- Alvarez Vidal Nuria
- Bisquert Baixauli Pablo
- Bustos Gregorio Santiago
- CAIXABANK FACILITIES MANAGEMENT SA
- Coto Cabaleiro Paula
- Crespo Motilla Isabel
- Figueras Perez Carla
- Garcia Espin Eva Victoria
- GESTARNAL 1 SA
- IMPRESION & ROTULOS SL
- Loren Campillo Alicia
- Luna Benitez Sergio
- Monaco Stefania
- Navarro Redondo Veronica
- Perez-vico Pelliza Ana
- Pintane Pernas Luis Manuel
- Porcar Perez Guillem
- Rodriguez Perez Fernando
- Rumbao Real David Jose
- San Julian Lopez Rosa Maria
- TECNOTRAMIT GESTION SL
- Traver Fernandez Juan Antonio
- Valles Vallbona Esther
- Vazquez Figueiras Beatriz
- Viudez Angulo Estela
- Viudez Angulo Estela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 658683, I/A 180 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-28
Empresa: GRAMINA HOMES SL
Apoderado Solidario
- Alvarez Vidal Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42243 , F 31, S 8, H M 694666, I/A 55 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-28
Empresa: BUILDINGCENTER SA
Apoderado
- Alvarez Vidal Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43779 , F 5, S 8, H M 658683, I/A 121 (09/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-28
Empresa: CORAL HOMES SL
Apoderado
- Alvarez Vidal Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38289 , F 84, S 8, H M 679225, I/A 85 (08/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-28
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado
- Alvarez Vidal Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11189, L 8467, F 87, S 8, H V 178351, I/A 769 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-46
Empresa: LEPLANSTUDIO SL
Administrador Unico
- Alvarez Vidal Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1660 , F 132, S 8, H L 34122, I/A 1 (20/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-25
Empresa: LEPLANSTUDIO SL
Socio Único
- Alvarez Vidal Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1660 , F 132, S 8, H L 34122, I/A 1 (20/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-25
Información de ALVAREZ VIDAL NURIA
Mostramos los datos de ALVAREZ VIDAL NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ VIDAL NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos