VALENTIN VEGUILLAS ELENA
Informe ejecutivo de VALENTIN VEGUILLAS ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VALENTIN VEGUILLAS ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMUNDI IBERIA SGIIC SA | Apoderado | 22/03/2023 |
VINCULACIONES DE VALENTIN VEGUILLAS ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALENTIN VEGUILLAS ELENA
Empresa: AMUNDI IBERIA SGIIC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39817 , F 188, S 8, H M 35105, I/A 148 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-28
Empresa: AMUNDI IBERIA SGIIC SA
Apoderado
- Alicia Noriega Garcia
- Valentin Veguillas Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39817 , F 188, S 8, H M 35105, I/A 148 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-28
Empresa: AMUNDI IBERIA SGIIC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39817 , F 181, S 8, H M 35105, I/A 142 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-28
Empresa: AMUNDI IBERIA SGIIC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39817 , F 181, S 8, H M 35105, I/A 142 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-28
Empresa: AMUNDI IBERIA SGIIC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32782 , F 222, S 8, H M 35105, I/A 138 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-28
Empresa: AMUNDI IBERIA SGIIC SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32782 , F 222, S 8, H M 35105, I/A 138 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-28
Empresa: AMUNDI IBERIA SGIIC SA
Apoderado Mancomunado
- Hernandez Gonzalez Margarita
- Langlois Emilie Claire
- Noriega Garcia Alicia
- Pernas Bouso Jose Luis
- Trio Maseda Nuria
- Valentin Veguillas Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32782 , F 217, S 8, H M 35105, I/A 126 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-28
Empresa: AMUNDI IBERIA SGIIC SA
Apoderado
- De Sala Ribe Gonzalo
- Hernandez Gonzalez Margarita
- Pernas Bouso Jose Luis
- Valentin Veguillas Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23233 , F 212, S 8, H M 35105, I/A 96 (14/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-28
Empresa: AMUNDI IBERIA SGIIC SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23233 , F 208, S 8, H M 35105, I/A 94 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-28
Apoderado Mancomunado
- Maldonado Las Lenguas Miguel
- Ragozzino Cristina
- Suarez Gonzalez Jose Luis
- Valentin Veguillas Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25973 , F 215, S 8, H M 297732, I/A 23 (18/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-98-28
Información de VALENTIN VEGUILLAS ELENA
Mostramos los datos de VALENTIN VEGUILLAS ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALENTIN VEGUILLAS ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos