LANGLOIS EMILIE CLAIRE
Informe ejecutivo de LANGLOIS EMILIE CLAIRE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LANGLOIS EMILIE CLAIRE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMUNDI IBERIA SGIIC SA | Apoderado | 22/03/2023 | |
AMUNDI IBERIA SGIIC SA | Apoderado | 17/11/2021 | |
AMUNDI IBERIA SGIIC SA | Secretario No Consejero | 03/12/2014 |
VINCULACIONES DE LANGLOIS EMILIE CLAIRE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LANGLOIS EMILIE CLAIRE
Empresa: AMUNDI IBERIA SGIIC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39817 , F 188, S 8, H M 35105, I/A 148 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-28
Empresa: AMUNDI IBERIA SGIIC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39817 , F 181, S 8, H M 35105, I/A 142 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-28
Empresa: AMUNDI IBERIA SGIIC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39817 , F 181, S 8, H M 35105, I/A 142 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-28
Empresa: AMUNDI IBERIA SGIIC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32782 , F 222, S 8, H M 35105, I/A 138 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-28
Empresa: AMUNDI IBERIA SGIIC SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Langlois Emilie Claire
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32782 , F 222, S 8, H M 35105, I/A 138 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-28
Empresa: PIONEER GLOBAL INVESTMENTS LIMITED
R.L.C.Perma.
- Langlois Emilie Claire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31449 , F 10, S 8, H M 566074, I/A 8 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-116-28
Empresa: PIONEER GLOBAL INVESTMENTS LIMITED
Apoderado
- Langlois Emilie Claire
R.L.C.Perma.
- Langlois Emilie Claire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31449 , F 9, S 8, H M 566074, I/A 7 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-28
Empresa: AMUNDI IBERIA SGIIC SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32782 , F 217, S 8, H M 35105, I/A 126 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-28
Empresa: AMUNDI IBERIA SGIIC SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Langlois Emilie Claire
Apoderado Mancomunado
Secretario No Consejero
- Langlois Emilie Claire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23233 , F 224, S 8, H M 35105, I/A 118 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-28
Información de LANGLOIS EMILIE CLAIRE
Mostramos los datos de LANGLOIS EMILIE CLAIRE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LANGLOIS EMILIE CLAIRE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos