NORIEGA GARCIA ALICIA
Informe ejecutivo de NORIEGA GARCIA ALICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NORIEGA GARCIA ALICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMUNDI IBERIA SGIIC SA | Apoderado | 22/03/2023 | |
AMUNDI IBERIA SGIIC SA | Vicesecretario No Consejero | 15/10/2013 |
VINCULACIONES DE NORIEGA GARCIA ALICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NORIEGA GARCIA ALICIA
Empresa: AMUNDI IBERIA SGIIC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39817 , F 188, S 8, H M 35105, I/A 148 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-28
Empresa: AMUNDI IBERIA SGIIC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39817 , F 181, S 8, H M 35105, I/A 142 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-28
Empresa: AMUNDI IBERIA SGIIC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32782 , F 222, S 8, H M 35105, I/A 138 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-28
Empresa: AMUNDI IBERIA SGIIC SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32782 , F 222, S 8, H M 35105, I/A 138 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-28
Empresa: AMUNDI IBERIA SGIIC SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32782 , F 217, S 8, H M 35105, I/A 126 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-28
Empresa: AMUNDI IBERIA SGIIC SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Hernandez Gonzalez Margarita
- Noriega Garcia Alicia
- Pernas Bouso Jose Luis
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23233 , F 224, S 8, H M 35105, I/A 118 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-28
Empresa: AMUNDI IBERIA SGIIC SA
Apoderado
- Noriega Garcia Alicia
Vicesecretario No Consejero
- Noriega Garcia Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23233 , F 220, S 8, H M 35105, I/A 113 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-28
Empresa: INVESCO ASSET MANAGEMENT SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marin Lopez-otero Juan Modesto
- Noriega Garcia Alicia
- Ruiz Bachs Salvador
Apoderado
- Benzo Jean Christophe Pierre
- Leservoisier Remi
- Noriega Garcia Alicia
- Rona Szapary Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19334 , F 60, S 8, H M 338839, I/A 5 (06/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-134-28
Información de NORIEGA GARCIA ALICIA
Mostramos los datos de NORIEGA GARCIA ALICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NORIEGA GARCIA ALICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos