VALADES APARICIO ROMAN
Informe ejecutivo de VALADES APARICIO ROMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VALADES APARICIO ROMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO DATA ASESORAMIENTO Y MEDIACION EN SEGUROS SL | Secretario No Consejero | 01/04/2022 | |
GRUPO DATA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SL | Secretario No Consejero | 05/07/2021 |
VINCULACIONES DE VALADES APARICIO ROMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALADES APARICIO ROMAN
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Valades Aparicio Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 885, L 712, F 72, S 8, H CC 12499, I/A 8 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-10
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 885, L 712, F 72, S 8, H CC 12499, I/A 8 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-10
Empresa: GRUPO DATA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Valades Aparicio Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 998, L 825, F 97, S 8, H CC 10306, I/A 9 (05/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-10
Empresa: GRUPO DATA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 998, L 825, F 97, S 8, H CC 10306, I/A 9 (05/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-10
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 770, L 597, F 47, S 8, H CC 10306, I/A 5 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-10
Empresa: SEGUROS 3000 SEDS SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 885, L 712, F 70, S 8, H CC 12499, I/A 3 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-10
Información de VALADES APARICIO ROMAN
Mostramos los datos de VALADES APARICIO ROMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALADES APARICIO ROMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos