GUIJARRO MARTINEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de GUIJARRO MARTINEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUIJARRO MARTINEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO DATA ASESORAMIENTO Y MEDIACION EN SEGUROS SL | Consejero | 25/08/2017 | 01/04/2022 |
GRUPO DATA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SL | Consejero | 05/10/2017 | 05/07/2021 |
VINCULACIONES DE GUIJARRO MARTINEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUIJARRO MARTINEZ ANTONIO
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 885, L 712, F 72, S 8, H CC 12499, I/A 8 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-10
Empresa: GRUPO DATA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 998, L 825, F 97, S 8, H CC 10306, I/A 9 (05/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-10
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 770, L 597, F 47, S 8, H CC 10306, I/A 5 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-10
Empresa: SEGUROS 3000 SEDS SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 885, L 712, F 70, S 8, H CC 12499, I/A 3 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-10
Información de GUIJARRO MARTINEZ ANTONIO
Mostramos los datos de GUIJARRO MARTINEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUIJARRO MARTINEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos