MORENO LOBATO JESUS PABLO
Informe ejecutivo de MORENO LOBATO JESUS PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MORENO LOBATO JESUS PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROTECCION DE DATOS Y PREVENCION SL | Apoderado | 08/02/2021 |
VINCULACIONES DE MORENO LOBATO JESUS PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO LOBATO JESUS PABLO
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Moreno Lobato Jesus Pablo
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 885, L 712, F 72, S 8, H CC 12499, I/A 8 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-10
Empresa: GRUPO DATA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Moreno Lobato Jesus Pablo
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 998, L 825, F 97, S 8, H CC 10306, I/A 9 (05/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-10
Empresa: PROTECCION DE DATOS Y PREVENCION SL
Apoderado
- Moreno Lobato Jesus Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6984 , F 158, S 8, H SE128583, I/A 2 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-41
Consejero
Presidente
- Moreno Lobato Jesus Pablo
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 770, L 597, F 47, S 8, H CC 10306, I/A 5 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-10
Empresa: SEGUROS 3000 SEDS SL
Consejero
Presidente
- Moreno Lobato Jesus Pablo
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 885, L 712, F 70, S 8, H CC 12499, I/A 3 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-10
Empresa: LUPUAZUL SL
Administrador Unico
- Moreno Lobato Jesus Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5615 , F 152, S 8, H SE 95361, I/A 3 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-41
Empresa: LUPUAZUL SL
Administrador Unico
- Moreno Lobato Jesus Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5615 , F 151, S 8, H SE 95361, I/A 1 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-239-41
Información de MORENO LOBATO JESUS PABLO
Mostramos los datos de MORENO LOBATO JESUS PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO LOBATO JESUS PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos