USSIA MOYA MARCOS EDUARDO
Informe ejecutivo de USSIA MOYA MARCOS EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE USSIA MOYA MARCOS EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LORE URDINA SL | Administrador Unico | 29/11/2017 |
VINCULACIONES DE USSIA MOYA MARCOS EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE USSIA MOYA MARCOS EDUARDO
Empresa: LORE URDINA SL
Administrador Unico
- Ussia Moya Marcos Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36755 , F 1, S 8, H M 658541, I/A 1 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-28
Empresa: ASPANCE SL
Administrador Unico
- Ussia Moya Marcos Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33494 , F 160, S 8, H M 602954, I/A 2 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-28
Empresa: NYTHING SL
Administrador Unico
- Ussia Moya Marcos Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32300 , F 34, S 8, H M 581389, I/A 5 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-28
Empresa: ASPANCE SL
Administrador Unico
- Ussia Moya Marcos Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33494 , F 157, S 8, H M 602954, I/A 1 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-28
Empresa: NYTHING SL
Administrador Unico
- Ussia Moya Marcos Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32300 , F 33, S 8, H M 581389, I/A 2 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-140-28
Empresa: LEBLON INVEST SL
Administrador Solidario
- Ruiz Gomariz Maria Victoria
- Ussia Moya Marcos Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22617 , F 115, S 8, H M 404450, I/A 7 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-28
Información de USSIA MOYA MARCOS EDUARDO
Mostramos los datos de USSIA MOYA MARCOS EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de USSIA MOYA MARCOS EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos