ASPANCE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Alberto Alcocer, 46
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ASPANCE SL
CIF B87218749
Capital Social 3750.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 17/02/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ASPANCE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASPANCE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Centeno Rodriguez Roberto | Administrador Unico | 17/10/2016 | 11/01/2019 |
Sanz Diaz Luis | Liquidador | 11/01/2019 | 11/01/2019 |
Ussia Moya Marcos Eduardo | Administrador Unico | 25/05/2015 | 17/10/2016 |
ACTOS BORME DE ASPANCE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33494 , F 160, S 8, H M 602954, I/A 3 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33494 , F 160, S 8, H M 602954, I/A 3 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33494 , F 160, S 8, H M 602954, I/A 3 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33494 , F 160, S 8, H M 602954, I/A 3 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33494 , F 160, S 8, H M 602954, I/A 2 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33494 , F 160, S 8, H M 602954, I/A 2 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33494 , F 157, S 8, H M 602954, I/A 1 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-28
Dirección:AVDA ALBERTO ALCOCER 46B 2º (MADRID)
Comienzo de operaciones:17/02/15
Capital:3.750,00 Euros
Objeto social:LA TENENCIA POR CUENTA PROPIA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DE TODO TIPO. ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES HOLDING. LA DIRECCION Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE LAS EMPRESAS PARTICIPADAS, INCLUYENDOSE EL CASO DE QUE LA SOCIEDAD PUEDA EJERCER EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE SUS S
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33494 , F 157, S 8, H M 602954, I/A 1 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-28