NYTHING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Alberto Alcocer, 46
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NYTHING SL
CIF B87001442
Capital Social 257308.0 Euros
Actividad Actividades jurídicas
Fecha de Constitución 25/04/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE NYTHING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NYTHING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ilincheta Ferrer Xavier | Liquidador | 01/02/2021 | 01/02/2021 |
Ilincheta Ferrer Xavier | Administrador Unico | 01/02/2021 | |
Llincheta Ferrer Xavier | Administrador Unico | 22/09/2016 | 01/02/2021 |
Ussia Moya Marcos Eduardo | Administrador Unico | 17/07/2014 | 22/09/2016 |
Chamizo Sanchez Antonio | Administrador Unico | 19/05/2014 | 17/07/2014 |
ACTOS BORME DE NYTHING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40903 , F 216, S 8, H M 581389, I/A 7 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40903 , F 216, S 8, H M 581389, I/A 7 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40903 , F 216, S 8, H M 581389, I/A 7 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40903 , F 216, S 8, H M 581389, I/A 7 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-28
Capital Anterior: | 7.500,00 | Euros |
Aumento de capital: | 249.808,00 | Euros |
Capital Actual: | 257.308,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.330,77 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32300 , F 34, S 8, H M 581389, I/A 6 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-28
- Se publicó por error en la inscripción 5 el nombramiento como administrador único de don Xavier Llincheta Ferrer siendo lo correcto don Xavier Ilincheta Ferrer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32300 , F 34, S 8, H M 581389, I/A 5 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32300 , F 34, S 8, H M 581389, I/A 5 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32300 , F 34, S 8, H M 581389, I/A 5 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-28
- AVDA ALBERTO ALCOCER 46 B, 2º A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32300 , F 34, S 8, H M 581389, I/A 4 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 7.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 150,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32300 , F 33, S 8, H M 581389, I/A 3 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-28