TUFRO TREBINO MARIA CECILIA
Informe ejecutivo de TUFRO TREBINO MARIA CECILIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TUFRO TREBINO MARIA CECILIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERENDITIA SL | Administrador Solidario | 25/01/2012 | |
CORDALISIMO SLP | Soc.Prof. | 12/05/2011 | |
CORDALISIMO SLP | Administrador Solidario | 12/05/2011 |
VINCULACIONES DE TUFRO TREBINO MARIA CECILIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TUFRO TREBINO MARIA CECILIA
Empresa: TUFRO-SERRA SLP
Administrador Solidario
- Serra Martinez Juan
- Tufro Trebino Maria Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1357, L 920, F 3, S 8, H CS 26451, I/A 4 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-12
Empresa: TUFRO-SERRA SLP
Soc.Prof.
- Tufro Trebino Maria Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1357, L 920, F 3, S 8, H CS 26451, I/A 3 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-12
Empresa: CERENDITIA SL
Administrador Solidario
- Serra Martinez Maria Eva
- Tufro Trebino Maria Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1584, L 1146, F 26, S 8, H CS 33824, I/A 1 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-12
Empresa: CORDALISIMO SLP
Administrador Solidario
- Serra Martinez Maria Eva
- Tufro Trebino Maria Cecilia
Soc.Prof.
- Serra Martinez Maria Eva
- Tufro Trebino Maria Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1566, L 1128, F 58, S 8, H CS 33093, I/A 1 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-12
Empresa: TUFRO-SERRA SLP
Soc.Prof.
- Serra Martinez Juan
- Tufro Trebino Maria Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1357, L 920, F 1, S 8, H CS 26451, I/A 2 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-12
Información de TUFRO TREBINO MARIA CECILIA
Mostramos los datos de TUFRO TREBINO MARIA CECILIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TUFRO TREBINO MARIA CECILIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos