SERRA MARTINEZ JUAN
Informe ejecutivo de SERRA MARTINEZ JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SERRA MARTINEZ JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JSERRADENSER SLP | Soc.Prof. | 07/02/2012 | |
JSERRADENSER SLP | Socio Unico | 07/02/2012 | |
JSERRADENSER SLP | Administrador Unico | 07/02/2012 | |
JSERRADENSER SLP | Soc.Prof. | 09/03/2009 |
VINCULACIONES DE SERRA MARTINEZ JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRA MARTINEZ JUAN
Empresa: JMV 2008 ODONTOLOGIA SLP
Liquidador
- Serra Martinez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40719 , F 46, S 8, H B 370488, I/A 5 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-08
Empresa: JMV 2008 ODONTOLOGIA SLP
Administrador Unico
- Serra Martinez Juan
Liquidador
- Serra Martinez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40719 , F 46, S 8, H B 370488, I/A 5 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-08
Empresa: JMV 2008 ODONTOLOGIA SLP
Administrador Unico
- Serra Martinez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40719 , F 46, S 8, H B 370488, I/A 4 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-08
Empresa: JMV 2008 ODONTOLOGIA SLP
Administrador Solidario
- Mata Brotons Vanessa
- Serra Martinez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40719 , F 46, S 8, H B 370488, I/A 4 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-08
Empresa: TUFRO-SERRA SLP
Administrador Unico
- Serra Martinez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1357, L 920, F 3, S 8, H CS 26451, I/A 4 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-12
Empresa: TUFRO-SERRA SLP
Administrador Solidario
- Serra Martinez Juan
- Tufro Trebino Maria Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1357, L 920, F 3, S 8, H CS 26451, I/A 4 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-12
Empresa: TUFRO-SERRA SLP
Socio Único
- Serra Martinez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1357, L 920, F 3, S 8, H CS 26451, I/A 4 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-12
Empresa: TUFRO-SERRA SLP
Soc.Prof.
- Serra Martinez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1357, L 920, F 3, S 8, H CS 26451, I/A 3 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-12
Empresa: TUFRO-SERRA SLP
Soc.Prof.
- Serra Martinez Juan
- Tufro Trebino Maria Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1357, L 920, F 1, S 8, H CS 26451, I/A 2 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-12
Información de SERRA MARTINEZ JUAN
Mostramos los datos de SERRA MARTINEZ JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRA MARTINEZ JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos