SERRA MARTINEZ MARIA EVA
Informe ejecutivo de SERRA MARTINEZ MARIA EVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SERRA MARTINEZ MARIA EVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERENDITIA SL | Administrador Solidario | 25/01/2012 | |
CORDALISIMO SLP | Soc.Prof. | 12/05/2011 | |
CORDALISIMO SLP | Administrador Solidario | 12/05/2011 |
VINCULACIONES DE SERRA MARTINEZ MARIA EVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRA MARTINEZ MARIA EVA
Empresa: CERENDITIA SL
Administrador Solidario
- Serra Martinez Maria Eva
- Tufro Trebino Maria Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1584, L 1146, F 26, S 8, H CS 33824, I/A 1 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-12
Empresa: CORDALISIMO SLP
Administrador Solidario
- Serra Martinez Maria Eva
- Tufro Trebino Maria Cecilia
Soc.Prof.
- Serra Martinez Maria Eva
- Tufro Trebino Maria Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1566, L 1128, F 58, S 8, H CS 33093, I/A 1 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-12
Empresa: LEAFARAVE 2000 SL
Administrador
- Leuba Climent Rafael
- Serra Martinez Maria Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31942 , F 193, S 8, H B 201964, I/A 3 (20/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-08
Empresa: LEUSE SL
Administrador Solidario
- Leuba Climent Rafael
- Serra Martinez Maria Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1197, L 760, F 68, S 8, H CS 21545, I/A 4 (25/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-191-12
Información de SERRA MARTINEZ MARIA EVA
Mostramos los datos de SERRA MARTINEZ MARIA EVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRA MARTINEZ MARIA EVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos