TRUJILLANO PUYA FERNANDO
Informe ejecutivo de TRUJILLANO PUYA FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE TRUJILLANO PUYA FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARINA COSTA BALLENA SA | Consejero | 15/10/2009 | 24/06/2014 |
MARINA DE ISLANTILLA SA | Consejero | 07/11/2012 | |
LA ATALAYA DE VALDECAÑAS SL | Consejero | 06/11/2012 | |
MARINA ISLA VALDECAÑAS SA | Consejero | 30/06/2012 | |
MARINA ISLA VALDECAÑAS SA | Secretario | 28/09/2011 | |
LA ATALAYA DE VALDECAÑAS SL | Secretario | 28/09/2011 |
VINCULACIONES DE TRUJILLANO PUYA FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRUJILLANO PUYA FERNANDO
Empresa: MARINA COSTA BALLENA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Arbona Prini Joaquin
- Gea Andres Jose Maria
- Puchal Sanchez Vicente
- Reneses Sanz Antonio
- Trujillano Puya Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3994 , F 83, S 8, H SE 58722, I/A 5 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-41
Empresa: MARINA DE ISLANTILLA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1569 , F 196, S 8, H SE 8471, I/A 14 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-41
Empresa: VALDECAÑAS MEDICAL SPA SL
Consejero
- Trujillano Puya Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4848 , F 44, S 8, H SE 77678, I/A 8 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-41
Empresa: MARINA ISLA VALDECAÑAS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Arbona Prini Joaquin
- Gea Andres Jose Maria
- Puchal Sanchez Vicente
- Reneses Sanz Antonio
- Trujillano Puya Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3644 , F 207, S 8, H SE 51705, I/A 8 (30/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-41
Empresa: VALDECAÑAS MEDICAL SPA SL
Secretario
- Trujillano Puya Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4848 , F 43, S 8, H SE 77678, I/A 6 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-41
Empresa: MARINA ISLA VALDECAÑAS SA
Secretario
- Trujillano Puya Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3644 , F 206, S 8, H SE 51705, I/A 7 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-41
Empresa: MARINA COSTA BALLENA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Arbona Prini Joaquin
- Gea Andres Jose Maria
- Puchal Sanchez Vicente
- Reneses Sanz Antonio
- Trujillano Puya Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3994 , F 82, S 8, H SE 58722, I/A 4 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-207-41
Información de TRUJILLANO PUYA FERNANDO
Mostramos los datos de TRUJILLANO PUYA FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRUJILLANO PUYA FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos