MONTEAGUDO BAIDEZ JUAN
Informe ejecutivo de MONTEAGUDO BAIDEZ JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MONTEAGUDO BAIDEZ JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARINA DE ISLANTILLA SA | Secretario | 07/11/2012 | 08/09/2017 |
MARINA DE ISLANTILLA SA | Consejero | 07/11/2012 | 08/09/2017 |
LEIRAMAR SA | Apoderado | 07/01/2014 |
VINCULACIONES DE MONTEAGUDO BAIDEZ JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTEAGUDO BAIDEZ JUAN
Empresa: MARINA DE ISLANTILLA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gea Andres Jose Maria
- Monteagudo Baidez Juan
- Reneses Sanz Antonio
Presidente
Secretario
- Monteagudo Baidez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1569 , F 197, S 8, H SE 8471, I/A 15 (08/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-178-41
Empresa: LEIRAMAR SA
Apoderado
- Monteagudo Baidez Juan
- Monteagudo Baidez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 698 , F 109, S 8, H CA 3037, I/A 12 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-11
Empresa: MARINA DE ISLANTILLA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gea Andres Jose Maria
- Monteagudo Baidez Juan
- Reneses Sanz Antonio
Presidente
Secretario
- Monteagudo Baidez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1569 , F 196, S 8, H SE 8471, I/A 14 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-41
Empresa: MARINA DE ISLANTILLA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Monteagudo Baidez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1569 , F 196, S 8, H SE 8471, I/A 14 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-41
Información de MONTEAGUDO BAIDEZ JUAN
Mostramos los datos de MONTEAGUDO BAIDEZ JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTEAGUDO BAIDEZ JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos