URIGUEN VILLALBA ALFONSO
Informe ejecutivo de URIGUEN VILLALBA ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE URIGUEN VILLALBA ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LINARES GLASS SL | Apoderado | 08/08/2022 | |
VIDRIO CAR GENIL SL | Apoderado | 06/07/2022 | |
ALMACEN VIDRIO AUTOMOCION SA | Apoderado | 06/07/2022 | |
EL ROMPIDO GOLF CLUB SA | Consejero | 16/08/2010 |
VINCULACIONES DE URIGUEN VILLALBA ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE URIGUEN VILLALBA ALFONSO
Empresa: LINARES GLASS SL
Apoderado
- Uriguen Villalba Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2907 , F 211, S 8, H SE 37396, I/A 5 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-41
Empresa: LINARES GLASS SL
Administrador Mancomunado
- Franco Albariño Juan Carlos
- Olabarria De La Camara Jose Maria
- Uriguen Villalba Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2907 , F 211, S 8, H SE 37396, I/A 4 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-41
Empresa: VIDRIO CAR GENIL SL
Apoderado
- Uriguen Villalba Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2481 , F 217, S 8, H SE 29091, I/A 5 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-41
Empresa: ALMACEN VIDRIO AUTOMOCION SA
Apoderado
- Uriguen Villalba Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1723 , F 37, S 8, H SE 13105, I/A 13 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-41
Empresa: VIDRIO CAR GENIL SL
Administrador Mancomunado
- Aliaga Collado Donato
- Franco Albariño Juan Carlos
- Olabarria De La Camara Jose Maria
- Uriguen Villalba Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2481 , F 217, S 8, H SE 29091, I/A 4 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-41
Empresa: EL ROMPIDO GOLF CLUB SA
Consejero
- Soroa Gallano Jose Miguel
- Soroa Zubiaga Barbara
- Soroa Zubiaga Pedro
- Uriguen Villalba Alfonso
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1141 , F 170, S 8, H H 25755, I/A 3 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-21
Empresa: CLAN DE OCCIDENTE SL
Administrador Mancomunado
- Franco Albariño Juan Carlos
- Olabarria De La Camara Jose Maria
- Uriguen Villalba Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5287 , F 180, S 8, H SE 87471, I/A 3 (21/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-229-41
Empresa: ALMACEN VIDRIO AUTOMOCION SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Franco Albariño Juan Carlos
- Olabarria De La Camara Jose Maria
- Uriguen Villalba Alfonso
Consejero
- Franco Albariño Juan Carlos
- Olabarria De La Camara Jose Maria
- Uriguen Villalba Alfonso
Presidente
- Uriguen Villalba Alfonso
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1723 , F 36, S 8, H SE 13105, I/A 11 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-41
Empresa: ALMACEN VIDRIO AUTOMOCION SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Franco Albariño Juan Carlos
- Olabarria De La Camara Jose Maria
- Uriguen Villalba Alfonso
Consejero
- Franco Albariño Juan Carlos
- Olabarria De La Camara Jose Maria
- Uriguen Villalba Alfonso
Presidente
- Uriguen Villalba Alfonso
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1723 , F 36, S 8, H SE 13105, I/A 10 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-41
Empresa: ALMACEN VIDRIO AUTOMOCION SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Franco Albariño Juan Carlos
- Olabarria De La Camara Jose Maria
- Uriguen Villalba Alfonso
Consejero
- Franco Albariño Juan Carlos
- Olabarria De La Camara Jose Maria
- Uriguen Villalba Alfonso
Presidente
- Uriguen Villalba Alfonso
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1723 , F 36, S 8, H SE 13105, I/A 10 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-41
VER MAS ACTOS
Información de URIGUEN VILLALBA ALFONSO
Mostramos los datos de URIGUEN VILLALBA ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de URIGUEN VILLALBA ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos