TRIGO BARROS VICTOR MANUEL
Informe ejecutivo de TRIGO BARROS VICTOR MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TRIGO BARROS VICTOR MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADERAS TRIGO SL | Apoderado | 04/03/2016 | 09/02/2024 |
CREVIGO SALUD Y BELLEZA SL | Liquidador Mancomunado | 13/08/2013 | 13/08/2013 |
CREVIGO SALUD Y BELLEZA SL | Administrador Mancomunado | 27/10/2010 | 13/08/2013 |
OCIONING SL | Liquidador | 05/08/2013 | 05/08/2013 |
OCIONING SL | Administrador Solidario | 23/02/2011 | 05/08/2013 |
VINCULACIONES DE TRIGO BARROS VICTOR MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRIGO BARROS VICTOR MANUEL
Empresa: MADERAS TRIGO SL
Apoderado
- Trigo Barros Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1719, L 1719, F 149, S 8, H PO 15846, I/A 5 (04/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-36
Empresa: CREVIGO SALUD Y BELLEZA SL
Liquidador Mancomunado
- Crevillen Hernandez Abraham
- Trigo Barros Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28195 , F 214, S 8, H M 507852, I/A 2 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-163-28
Empresa: CREVIGO SALUD Y BELLEZA SL
Administrador Mancomunado
- Crevillen Hernandez Abraham
- Trigo Barros Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28195 , F 214, S 8, H M 507852, I/A 2 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-163-28
Empresa: OCIONING SL
Liquidador
- Trigo Barros Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28580 , F 70, S 8, H M 514557, I/A 2 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-28
Empresa: OCIONING SL
Administrador Solidario
- Garcia Ruibal Amor Luis Angel
- Trigo Barros Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28580 , F 70, S 8, H M 514557, I/A 2 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-28
Empresa: OCIONING SL
Administrador Solidario
- Garcia Ruibal Amor Luis Angel
- Trigo Barros Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28580 , F 69, S 8, H M 514557, I/A 1 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-28
Empresa: CREVIGO SALUD Y BELLEZA SL
Administrador Mancomunado
- Crevillen Hernandez Abraham
- Trigo Barros Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28195 , F 210, S 8, H M 507852, I/A 1 (27/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-28
Información de TRIGO BARROS VICTOR MANUEL
Mostramos los datos de TRIGO BARROS VICTOR MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRIGO BARROS VICTOR MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos