GARCIA RUIBAL AMOR LUIS ANGEL
Informe ejecutivo de GARCIA RUIBAL AMOR LUIS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCIA RUIBAL AMOR LUIS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERMADRID MARKETING EVENTS SL | Socio Unico | 10/07/2012 | 04/10/2013 |
SERMADRID MARKETING EVENTS SL | Administrador Unico | 10/07/2012 | 04/10/2013 |
SERMADRID MARKETING EVENTS SL | Liquidador | 04/10/2013 | 04/10/2013 |
OCIONING SL | Administrador Solidario | 23/02/2011 | 05/08/2013 |
DOMUSMADRID SL | Consejero Delegado Solidario | 21/03/2012 | 18/06/2013 |
DOMUSMADRID SL | Consejero | 28/03/2011 | 18/06/2013 |
VINCULACIONES DE GARCIA RUIBAL AMOR LUIS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA RUIBAL AMOR LUIS ANGEL
Empresa: SERMADRID MARKETING EVENTS SL
Liquidador
- Garcia Ruibal Amor Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30089 , F 52, S 8, H M 541613, I/A 2 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-28
Empresa: SERMADRID MARKETING EVENTS SL
Administrador Unico
- Garcia Ruibal Amor Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30089 , F 52, S 8, H M 541613, I/A 2 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-28
Empresa: OCIONING SL
Administrador Solidario
- Garcia Ruibal Amor Luis Angel
- Trigo Barros Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28580 , F 70, S 8, H M 514557, I/A 2 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-28
Empresa: DOMUSMADRID SL
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Ruibal Amor Luis Angel
Consejero
- Barquin Pellon Santiago
- Garcia Ruibal Amor Luis Angel
- Sanchez Usera Francisco Javier
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26454 , F 129, S 8, H M 476738, I/A 9 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-120-28
Empresa: SERMADRID MARKETING EVENTS SL
Administrador Unico
- Garcia Ruibal Amor Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30089 , F 52, S 8, H M 541613, I/A 1 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-28
Empresa: SERMADRID MARKETING EVENTS SL
Socio Único
- Garcia Ruibal Amor Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30089 , F 52, S 8, H M 541613, I/A 1 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-28
Empresa: DOMUSMADRID SL
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Ruibal Amor Luis Angel
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26454 , F 129, S 8, H M 476738, I/A 7 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-28
Empresa: DOMUSMADRID SL
Consejero
- Garcia Ruibal Amor Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26454 , F 126, S 8, H M 476738, I/A 5 (28/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-68-28
Empresa: OCIONING SL
Administrador Solidario
- Garcia Ruibal Amor Luis Angel
- Trigo Barros Victor Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28580 , F 69, S 8, H M 514557, I/A 1 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-28
Información de GARCIA RUIBAL AMOR LUIS ANGEL
Mostramos los datos de GARCIA RUIBAL AMOR LUIS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA RUIBAL AMOR LUIS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos