MADERAS TRIGO SL - EXTINGUIDA
Razón Social MADERAS TRIGO SL
CIF B36250868
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MADERAS TRIGO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MADERAS TRIGO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Trigo Barros Veronica | Administrador Unico | 19/06/2018 | 09/02/2024 |
Trigo Barros Veronica | Apoderado | 31/03/2014 | 09/02/2024 |
Trigo Barros Veronica | Liquidador | 09/02/2024 | 09/02/2024 |
Trigo Barros Victor Manuel | Apoderado | 04/03/2016 | 09/02/2024 |
Barros Gago Margarita | Administrador Unico | 29/09/2010 | 19/06/2018 |
Trigo Gamallo Manuel | Administrador Unico | 29/09/2010 |
ACTOS BORME DE MADERAS TRIGO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1719, L 1719, F 149, S 8, H PO 15846, I/A 7 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1719, L 1719, F 149, S 8, H PO 15846, I/A 7 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1719, L 1719, F 149, S 8, H PO 15846, I/A 7 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-36
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1719, L 1719, F 149, S 8, H PO 15846, I/A 7 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1719, L 1719, F 149, S 8, H PO 15846, I/A 6 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1719, L 1719, F 149, S 8, H PO 15846, I/A 6 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1719, L 1719, F 149, S 8, H PO 15846, I/A 5 (04/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1719, L 1719, F 148, S 8, H PO 15846, I/A 4 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-36
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-151-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1719, L 1719, F 148, S 8, H PO 15846, I/A 3 (29/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-197-36