TRALLERO ARTIME MARTIN MANUEL
Informe ejecutivo de TRALLERO ARTIME MARTIN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TRALLERO ARTIME MARTIN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES MADAFE SL | Liquidador Solidario | 04/04/2023 |
VINCULACIONES DE TRALLERO ARTIME MARTIN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRALLERO ARTIME MARTIN MANUEL
Empresa: TALLERES MADAFE SL
Liquidador Solidario
- Rodriguez Pulgar Maria Jesus
- Trallero Artime Martin Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2300 , F 3, S 8, H AS 10169, I/A 9 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-33
Empresa: TALLERES MADAFE SL
Administrador Solidario
- Garcia Alvarez Jose Angel
- Rodriguez Pulgar Maria Jesus
- Trallero Artime Martin Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2300 , F 3, S 8, H AS 10169, I/A 8 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-33
Empresa: TALLERES MADAFE SL
Administrador Solidario
- Garcia Alvarez Jose Angel
- Rodriguez Pulgar Maria Jesus
- Trallero Artime Martin Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2300 , F 3, S 8, H AS 10169, I/A 7 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-33
Empresa: TALLERES MADAFE SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Alvarez Jose Angel
- Martinez Trallero Manuel
- Rodriguez Pulgar Maria Jesus
- Trallero Artime Martin Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2300 , F 3, S 8, H AS 10169, I/A 7 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-33
Empresa: TALLERES MADAFE SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Alvarez Jose Angel
- Martinez Trallero Manuel
- Rodriguez Pulgar Maria Jesus
- Trallero Artime Martin Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2300 , F 2, S 8, H AS 10169, I/A 6 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-33
Información de TRALLERO ARTIME MARTIN MANUEL
Mostramos los datos de TRALLERO ARTIME MARTIN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRALLERO ARTIME MARTIN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos