RODRIGUEZ PULGAR MARIA JESUS
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ PULGAR MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGUEZ PULGAR MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES MADAFE SL | Liquidador Solidario | 04/04/2023 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ PULGAR MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ PULGAR MARIA JESUS
Empresa: TALLERES MADAFE SL
Liquidador Solidario
- Rodriguez Pulgar Maria Jesus
- Trallero Artime Martin Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2300 , F 3, S 8, H AS 10169, I/A 9 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-33
Empresa: TALLERES MADAFE SL
Administrador Solidario
- Garcia Alvarez Jose Angel
- Rodriguez Pulgar Maria Jesus
- Trallero Artime Martin Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2300 , F 3, S 8, H AS 10169, I/A 8 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-33
Empresa: TALLERES MADAFE SL
Administrador Solidario
- Garcia Alvarez Jose Angel
- Rodriguez Pulgar Maria Jesus
- Trallero Artime Martin Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2300 , F 3, S 8, H AS 10169, I/A 7 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-33
Empresa: TALLERES MADAFE SL
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Alvarez Jose Angel
- Rodriguez Pulgar Maria Jesus
Consejero
- Garcia Alvarez Jose Angel
- Martinez Trallero Manuel
- Rodriguez Pulgar Maria Jesus
- Trallero Artime Martin Manuel
Presidente
Secretario
- Rodriguez Pulgar Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2300 , F 3, S 8, H AS 10169, I/A 7 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-33
Empresa: TALLERES MADAFE SL
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Alvarez Jose Angel
- Rodriguez Pulgar Maria Jesus
Consejero
- Garcia Alvarez Jose Angel
- Martinez Trallero Manuel
- Rodriguez Pulgar Maria Jesus
- Trallero Artime Martin Manuel
Presidente
Secretario
- Rodriguez Pulgar Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2300 , F 2, S 8, H AS 10169, I/A 6 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-33
Información de RODRIGUEZ PULGAR MARIA JESUS
Mostramos los datos de RODRIGUEZ PULGAR MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ PULGAR MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos