GARCIA ALVAREZ JOSE ANGEL
Informe ejecutivo de GARCIA ALVAREZ JOSE ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA ALVAREZ JOSE ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES MADAFE SL | Administrador Solidario | 23/05/2019 | 14/06/2022 |
TALLERES MADAFE SL | Consejero Delegado Solidario | 19/08/2010 | 23/05/2019 |
TALLERES MADAFE SL | Presidente | 19/08/2010 | 23/05/2019 |
TALLERES MADAFE SL | Consejero | 19/08/2010 | 23/05/2019 |
ENTIBACIONES LANGREANAS SL | Administrador Unico | 22/08/2017 |
VINCULACIONES DE GARCIA ALVAREZ JOSE ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ALVAREZ JOSE ANGEL
Empresa: TALLERES MADAFE SL
Administrador Solidario
- Garcia Alvarez Jose Angel
- Rodriguez Pulgar Maria Jesus
- Trallero Artime Martin Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2300 , F 3, S 8, H AS 10169, I/A 8 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-33
Empresa: TALLERES MADAFE SL
Administrador Solidario
- Garcia Alvarez Jose Angel
- Rodriguez Pulgar Maria Jesus
- Trallero Artime Martin Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2300 , F 3, S 8, H AS 10169, I/A 7 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-33
Empresa: TALLERES MADAFE SL
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Alvarez Jose Angel
- Rodriguez Pulgar Maria Jesus
Consejero
- Garcia Alvarez Jose Angel
- Martinez Trallero Manuel
- Rodriguez Pulgar Maria Jesus
- Trallero Artime Martin Manuel
Presidente
- Garcia Alvarez Jose Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2300 , F 3, S 8, H AS 10169, I/A 7 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-33
Empresa: ENTIBACIONES LANGREANAS SL
Administrador Unico
- Garcia Alvarez Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3399 , F 19, S 8, H AS 33223, I/A 2 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-33
Empresa: TALLERES MADAFE SL
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Alvarez Jose Angel
- Rodriguez Pulgar Maria Jesus
Consejero
- Garcia Alvarez Jose Angel
- Martinez Trallero Manuel
- Rodriguez Pulgar Maria Jesus
- Trallero Artime Martin Manuel
Presidente
- Garcia Alvarez Jose Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2300 , F 2, S 8, H AS 10169, I/A 6 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-33
Información de GARCIA ALVAREZ JOSE ANGEL
Mostramos los datos de GARCIA ALVAREZ JOSE ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ALVAREZ JOSE ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos