TORRES GOZALO ANTONIO
Informe ejecutivo de TORRES GOZALO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TORRES GOZALO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORBE SA | Consejero | 07/12/2016 | 23/03/2022 |
ORBE SA | Consejero | 03/05/2013 | 07/12/2016 |
ORBE SA | Consejero | 23/12/2010 | 03/05/2013 |
VINCULACIONES DE TORRES GOZALO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES GOZALO ANTONIO
Empresa: ORBE SA
Consejero
- Piñeiro Del Rio Josefa
- Torres Gozalo Antonio
- Vicente Alvarez Juan Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1181, L 1181, F 208, S 8, H PO 5938, I/A 81 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-36
Empresa: ORBE SA
Consejero
- Piñeiro Del Rio Josefa
- Torres Gozalo Antonio
- Vicente Alvarez Juan Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1181, L 1181, F 117, S 8, H PO 5938, I/A 74 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-36
Empresa: ORBE SA
Consejero
- Piñeiro Del Rio Josefa
- Torres Gozalo Antonio
- Vicente Orbe Jose Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1181, L 1181, F 117, S 8, H PO 5938, I/A 74 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-36
Empresa: ORBE SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1181, L 1181, F 115, S 8, H PO 5938, I/A 69 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-36
Empresa: ORBE SA
Consejero
- Fernandez Rodriguez Enrique
- Lopez Quijada Felix
- Torres Gozalo Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1181, L 1181, F 115, S 8, H PO 5938, I/A 69 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-36
Empresa: ORBE SA
Consejero
- Torres Gozalo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1181, L 1181, F 115, S 8, H PO 5938, I/A 68 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-36
Información de TORRES GOZALO ANTONIO
Mostramos los datos de TORRES GOZALO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES GOZALO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos