VICENTE ALVAREZ JUAN JOSE
Informe ejecutivo de VICENTE ALVAREZ JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VICENTE ALVAREZ JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORBE SA | Administrador Unico | 23/03/2022 | |
OTV MAR COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PESCADOS Y MARISCOS SL | Apoderado | 18/11/2014 | |
ORBE SA | Apoderado | 23/07/2014 |
VINCULACIONES DE VICENTE ALVAREZ JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VICENTE ALVAREZ JUAN JOSE
Empresa: ORBE SA
Administrador Unico
- Vicente Alvarez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1181, L 1181, F 208, S 8, H PO 5938, I/A 81 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-36
Empresa: ORBE SA
Consejero
- Piñeiro Del Rio Josefa
- Torres Gozalo Antonio
- Vicente Alvarez Juan Jose
Presidente
- Vicente Alvarez Juan Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1181, L 1181, F 208, S 8, H PO 5938, I/A 81 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-36
Empresa: ORBE SA
Consejero
- Piñeiro Del Rio Josefa
- Torres Gozalo Antonio
- Vicente Alvarez Juan Jose
Presidente
- Vicente Alvarez Juan Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1181, L 1181, F 117, S 8, H PO 5938, I/A 74 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-36
Apoderado
- Vicente Alvarez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3263, L 3263, F 122, S 8, H PO 41548, I/A 2 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-36
Empresa: ORBE SA
Apoderado
- Vicente Alvarez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1181, L 1181, F 116, S 8, H PO 5938, I/A 72 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-146-36
Información de VICENTE ALVAREZ JUAN JOSE
Mostramos los datos de VICENTE ALVAREZ JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VICENTE ALVAREZ JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos