ALONSO-LAMBERTI CASUSO JACOBO
Informe ejecutivo de ALONSO-LAMBERTI CASUSO JACOBO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 25
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE ALONSO-LAMBERTI CASUSO JACOBO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STAJUL1 SL | Administrador Solidario | 19/06/2024 | |
SMART KNITWARE MANAGEMENT SL | Administrador Solidario | 29/01/2019 | |
38 DE VELAZQUEZ MORENO SL | Administrador Solidario | 15/06/2015 | |
SETENTA DE GARCIA BARBON SL | Administrador Solidario | 03/06/2015 | |
SESENTA Y OCHO DE GARCIA BARBON SL | Administrador Solidario | 02/06/2015 | |
INVER ALCORAN SL | Administrador Solidario | 05/09/2011 | |
INVERSIONES ITAPIRU SL | Apoderado | 28/04/2011 | |
JAIPRI SA | Administrador Solidario | 03/12/2009 |
VINCULACIONES DE ALONSO-LAMBERTI CASUSO JACOBO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALONSO-LAMBERTI CASUSO JACOBO
Empresa: STAJUL1 SL
Administrador Solidario
- Alonso-lamberti Casuso Jacobo
- Del Corral Vazquez De Parga Isabel
- Fernandez De Santos Zunzunegui Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 826113, I/A 1 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-28
Empresa: JAIPRI SA
Administrador Solidario
- Alonso Lamberti Casuso Eliana
- Alonso-lamberti Casuso Jacobo
- Alonso Lamberti Casuso Leopoldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 946, L 946, F 75, S 8, H PO 1473, I/A 12 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-36
Empresa: CUPLEA CANARIENSIS SL
Administrador Solidario
- Alonso-lamberti Briz Javier
- Alonso-lamberti Casuso Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 409 , F 184, S 8, H IL 9771, I/A 5 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-35
Empresa: QUIRINCOSTA SL
Administrador Solidario
- Alonso Gonzalez Celso Laurindo
- Alonso-lamberti Casuso Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3933, L 3933, F 40, S 8, H PO 56133, I/A 2 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-36
Empresa: PLAYAS DEL SUR LANZAROTE SA
Administrador Solidario
- Alonso-lamberti Briz Javier
- Alonso-lamberti Casuso Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 389 , F 110, S 8, H IL 1037, I/A 26 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-35
Empresa: CUPLEA CANARIENSIS SL
Administrador Solidario
- Alonso-lamberti Briz Javier
- Alonso-lamberti Casuso Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 409 , F 184, S 8, H IL 9771, I/A 4 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-35
Empresa: SMART KNITWARE MANAGEMENT SL
Administrador Solidario
- Alonso-lamberti Casuso Jacobo
- Del Corral Vazquez De Parga Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2811, L 2811, F 136, S 8, H PO 32042, I/A 9 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-36
Empresa: SMART KNITWARE MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Alonso-lamberti Casuso Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2811, L 2811, F 136, S 8, H PO 32042, I/A 9 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-36
Empresa: 38 DE VELAZQUEZ MORENO SL
Administrador Solidario
- Alonso-lamberti Casuso Jacobo
- Casuso Jesus Portanet Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2003, L 2003, F 220, S 8, H PO 20041, I/A 12 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-36
Empresa: SETENTA DE GARCIA BARBON SL
Administrador Solidario
- Alonso-lamberti Casuso Jacobo
- Casuso Jesus-portanet Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2064, L 2064, F 220, S 8, H PO 8308, I/A 10 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-36
VER MAS ACTOS
Información de ALONSO-LAMBERTI CASUSO JACOBO
Mostramos los datos de ALONSO-LAMBERTI CASUSO JACOBO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALONSO-LAMBERTI CASUSO JACOBO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos