TORRENT SALA ANA
Informe ejecutivo de TORRENT SALA ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE TORRENT SALA ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESINMO 2014 SL | Apoderado Solidario | 26/02/2015 | 26/09/2016 |
FOSSIL SL | Apoderado | 29/11/2012 | 18/04/2016 |
FOSSIL STORES SPAIN SL | Apoderado | 29/11/2012 | 15/04/2016 |
GENERAL DE RELOJERIA SA | Apoderado | 17/03/2016 | |
HOTEL CONDES 2015 SL | Apoderado Solidario | 17/08/2015 | 17/03/2016 |
HOTEL MONUMENT BARCELONA 2015 SL | Apoderado Solidario | 17/08/2015 | 17/03/2016 |
HOTEL ESPAÑA BARCELONA 2015 SL | Apoderado Solidario | 18/08/2015 | 17/03/2016 |
GESTISER 2002 SL | Apoderado | 26/10/2010 | 17/03/2016 |
GENERAL DE RELOJERIA SA | Apoderado | 11/11/2010 | 17/03/2016 |
GENERAL DE RELOJERIA SA | Apoderado | 29/11/2012 | 17/03/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE TORRENT SALA ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRENT SALA ANA
Empresa: GESINMO 2014 SL
Apoderado Solidario
- Torrent Sala Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45175 , F 211, S 8, H B 462900, I/A 5 (26/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-08
Empresa: FOSSIL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Torrent Sala Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45167 , F 202, S 8, H B 10516, I/A 40 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-08
Empresa: FOSSIL STORES SPAIN SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Torrent Sala Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40817 , F 221, S 8, H B 376141, I/A 12 (15/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-08
Empresa: GESTISER 2002 SL
Apoderado
- Torrent Sala Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40300 , F 138, S 8, H B 67101, I/A 35 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-60-08
Empresa: MORELLATO & SECTOR SL
Apoderado Solidario
- Torrent Sala Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36134 , F 223, S 8, H B 197906, I/A 33 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-08
Empresa: HOTEL CONDES 2015 SL
Apoderado Solidario
- Torrent Sala Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45111 , F 27, S 8, H B 470137, I/A 8 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-08
Empresa: HOTEL ESPAÑA BARCELONA 2015 SL
Apoderado Solidario
- Torrent Sala Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45111 , F 45, S 8, H B 470136, I/A 7 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-08
Empresa: GENERAL DE RELOJERIA SA
Apoderado
- Torrent Sala Ana
- Torrent Sala Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40919 , F 145, S 8, H B 68284, I/A 87 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-08
Empresa: HOTEL MONUMENT BARCELONA 2015 SL
Apoderado Solidario
- Torrent Sala Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45111 , F 36, S 8, H B 470135, I/A 7 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-08
Empresa: HOTEL ESPAÑA BARCELONA 2015 SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44879 , F 2, S 8, H B 470136, I/A 3 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
VER MAS ACTOS
Información de TORRENT SALA ANA
Mostramos los datos de TORRENT SALA ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRENT SALA ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos