SUSANNE LEE HUBER
Informe ejecutivo de SUSANNE LEE HUBER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SUSANNE LEE HUBER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SONIC SKY SL | Administrador Solidario | 25/10/2016 |
VINCULACIONES DE SUSANNE LEE HUBER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SUSANNE LEE HUBER
Empresa: SONIC FLYWEAR SL
Administrador Solidario
- Gregor Albert Margaretha Van Den Eynden
- Susanne Lee Huber
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2380 , F 25, S 8, H GI 39960, I/A 5 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-17
Empresa: FOSSIL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Susanne Lee Huber
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45167 , F 202, S 8, H B 10516, I/A 40 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-08
Empresa: FOSSIL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cadarso Gomez Jose Antonio
- Christian Stegemann
- Hans Peter Gehmacher
- Martin Rudolf Frey
- Susanne Lee Huber
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41430 , F 117, S 8, H B 10516, I/A 35 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-08
Empresa: FOSSIL SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cadarso Gomez Jose Antonio
- Hans Peter Gehmacher
- Susanne Lee Huber
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41430 , F 117, S 8, H B 10516, I/A 35 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-08
Empresa: FOSSIL SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cadarso Gomez Jose Antonio
- Hans Peter Gehmacher
- Susanne Lee Huber
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41430 , F 114, S 8, H B 10516, I/A 32 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-08
Información de SUSANNE LEE HUBER
Mostramos los datos de SUSANNE LEE HUBER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SUSANNE LEE HUBER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos