DEL RIO MARTIN MARIA FERNANDA
Informe ejecutivo de DEL RIO MARTIN MARIA FERNANDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DEL RIO MARTIN MARIA FERNANDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMAZING WATCHES SL | Apoderado Solidario | 05/02/2018 | |
HOTEL ESPAÑA BARCELONA 2015 SL | Apoderado Solidario | 18/08/2015 | |
HOTEL CONDES 2015 SL | Apoderado Solidario | 17/08/2015 | |
HOTEL MONUMENT BARCELONA 2015 SL | Apoderado Solidario | 17/08/2015 |
VINCULACIONES DE DEL RIO MARTIN MARIA FERNANDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL RIO MARTIN MARIA FERNANDA
Empresa: AMAZING WATCHES SL
Apoderado Solidario
- Del Rio Martin Maria Fernanda
- Perez Ortiz Carlos
- Pons De Gironella Maria Eugenia
- Sanz Sanandres Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36416 , F 39, S 8, H B 101465, I/A 25 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-08
Empresa: EUROCRONO SL
Apoderado Solidario
- Del Rio Martin Maria Fernanda
- Fernandez Garcia Roger
- Perez Ortiz Carlos
- Pons De Gironella Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45427 , F 87, S 8, H B 117119, I/A 12 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-08
Empresa: HOTEL ESPAÑA BARCELONA 2015 SL
Apoderado Solidario
- Del Rio Martin Maria Fernanda
- Fernandez Garcia Roger
- Gonzalez Roig Vicenc
- Perez Ortiz Carlos
- Perez Pedrero Francesc Moreu
- Pons De Gironella Maria Eugenia
- Torrent Sala Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44879 , F 2, S 8, H B 470136, I/A 3 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
Empresa: HOTEL MONUMENT BARCELONA 2015 SL
Apoderado Solidario
- Del Rio Martin Maria Fernanda
- Fernandez Garcia Roger
- Gonzalez Roig Vicenc
- Moreu Perez Pedrero Francesc
- Perez Ortiz Carlos
- Pons De Gironella Maria Eugenia
- Torrent Sala Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44878 , F 222, S 8, H B 470135, I/A 3 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
Empresa: HOTEL CONDES 2015 SL
Apoderado Solidario
- Del Rio Martin Maria Fernanda
- Fernandez Garcia Roger
- Gonzalez Roig Vicenc
- Moreu Perez Pedrero Francesc
- Perez Ortiz Carlos
- Pons De Gironella Maria Eugenia
- Torrent Sala Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44879 , F 8, S 8, H B 470137, I/A 3 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
Empresa: MORELLATO & SECTOR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Casado Ortega Enrique
- Del Rio Martin Maria Fernanda
- Fernandez Garcia Roger
- Gonzalez Roig Vicenc
- Perez Ortiz Carlos
- Torrent Sala Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36134 , F 220, S 8, H B 197906, I/A 29 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-08
Empresa: MARTIN BERASATEGUI GASTRONOMIA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40786 , F 132, S 8, H B 285060, I/A 11 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-08
Información de DEL RIO MARTIN MARIA FERNANDA
Mostramos los datos de DEL RIO MARTIN MARIA FERNANDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL RIO MARTIN MARIA FERNANDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos