TORLA SULLER JOSE LUIS
Informe ejecutivo de TORLA SULLER JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TORLA SULLER JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA RURAL SAN ISIDRO DE VILAFAMES SCOOP DE CREDITO V | Mie.Cons.Rec | 23/08/2018 |
VINCULACIONES DE TORLA SULLER JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORLA SULLER JOSE LUIS
Mie.Cons.Rec
- Centelles Escorihuela Jesus Manuel
- Marza Torla Isabel
- Torla Suller Jose Luis
Sec.Cons.Rec
Suplente
Vicepresidente Consejo Rector
- Torla Suller Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1655, L 1217, F 181, S 8, H CS 1969, I/A 63 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-12
Vicepresidente Consejo Rector
- Torla Suller Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1655, L 1217, F 180, S 8, H CS 1969, I/A 61 - (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-6-12
Mie.Cons.Rec
- Andreu Calabia Julian
- Centelles Escorihuela Jesus Manuel
- Marza Torla Isabel
- Torla Suller Jose Luis
Sec.Cons.Rec
Suplente
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1655, L 1217, F 177, S 8, H CS 1969, I/A 55 (23/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-12
Mie.Cons.Rec
- Andreu Calabia Julian
- Centelles Escorihuela Jesus Manuel
- Marza Torla Isabel
- Torla Suller Jose Luis
Sec.Cons.Rec
Suplente
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1655, L 1217, F 177, S 8, H CS 1969, I/A 55 (23/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-12
Mie.Cons.Rec
- Andreu Calabia Julian
- Centelles Escorihuela Jesus Manuel
- Marza Torla Isabel
- Torla Suller Jose Luis
Sec.Cons.Rec
Suplente
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 870, L 437, F 172, S 8, H CS 1969, I/A 45 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-12
Mie.Cons.Rec
- Andreu Calabia Julian
- Centelles Escorihuela Jesus Manuel
- Marza Torla Isabel
- Torla Suller Jose Luis
Sec.Cons.Rec
Suplente
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 870, L 437, F 172, S 8, H CS 1969, I/A 45 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-12
Mie.Cons.Rec
- Andreu Calabia Julian
- Centelles Escorihuela Jesus Manuel
- Marza Torla Isabel
- Torla Suller Jose Luis
Sec.Cons.Rec
Suplente
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 870, L 437, F 21, S 8, H CS 1969, I/A 38 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-12
Información de TORLA SULLER JOSE LUIS
Mostramos los datos de TORLA SULLER JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORLA SULLER JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos