MARZA TORLA ISABEL
Informe ejecutivo de MARZA TORLA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARZA TORLA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA RURAL SAN ISIDRO DE VILAFAMES SCOOP DE CREDITO V | Sec.Cons.Rec | 23/08/2018 | |
CAJA RURAL SAN ISIDRO DE VILAFAMES SCOOP DE CREDITO V | Mie.Cons.Rec | 23/08/2018 |
VINCULACIONES DE MARZA TORLA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARZA TORLA ISABEL
Mie.Cons.Rec
- Centelles Escorihuela Jesus Manuel
- Marza Torla Isabel
- Torla Suller Jose Luis
Sec.Cons.Rec
- Marza Torla Isabel
Suplente
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1655, L 1217, F 181, S 8, H CS 1969, I/A 63 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-12
Mie.Cons.Rec
- Andreu Calabia Julian
- Centelles Escorihuela Jesus Manuel
- Marza Torla Isabel
- Torla Suller Jose Luis
Sec.Cons.Rec
- Marza Torla Isabel
Suplente
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1655, L 1217, F 177, S 8, H CS 1969, I/A 55 (23/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-12
Mie.Cons.Rec
- Andreu Calabia Julian
- Centelles Escorihuela Jesus Manuel
- Marza Torla Isabel
- Torla Suller Jose Luis
Sec.Cons.Rec
- Marza Torla Isabel
Suplente
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1655, L 1217, F 177, S 8, H CS 1969, I/A 55 (23/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-12
Mie.Cons.Rec
- Andreu Calabia Julian
- Centelles Escorihuela Jesus Manuel
- Marza Torla Isabel
- Torla Suller Jose Luis
Sec.Cons.Rec
- Marza Torla Isabel
Suplente
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 870, L 437, F 172, S 8, H CS 1969, I/A 45 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-12
Mie.Cons.Rec
- Andreu Calabia Julian
- Centelles Escorihuela Jesus Manuel
- Marza Torla Isabel
- Torla Suller Jose Luis
Sec.Cons.Rec
- Marza Torla Isabel
Suplente
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 870, L 437, F 172, S 8, H CS 1969, I/A 45 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-12
Mie.Cons.Rec
- Andreu Calabia Julian
- Centelles Escorihuela Jesus Manuel
- Marza Torla Isabel
- Torla Suller Jose Luis
Sec.Cons.Rec
- Marza Torla Isabel
Suplente
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 870, L 437, F 21, S 8, H CS 1969, I/A 38 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-12
Información de MARZA TORLA ISABEL
Mostramos los datos de MARZA TORLA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARZA TORLA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos