ANDREU CALABIA JULIAN
Informe ejecutivo de ANDREU CALABIA JULIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ANDREU CALABIA JULIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA RURAL SAN ISIDRO DE VILAFAMES SCOOP DE CREDITO V | Vicepresidente Consejo Rector | 23/08/2018 | 03/01/2020 |
CAJA RURAL SAN ISIDRO DE VILAFAMES SCOOP DE CREDITO V | Mie.Cons.Rec | 23/08/2018 | 03/01/2020 |
CAJA RURAL SAN ISIDRO DE VILAFAMES SCOOP DE CREDITO V | Vicepresidente Consejo Rector | 29/07/2014 | 23/08/2018 |
CAJA RURAL SAN ISIDRO DE VILAFAMES SCOOP DE CREDITO V | Mie.Cons.Rec | 29/07/2014 | 23/08/2018 |
CAJA RURAL SAN ISIDRO DE VILAFAMES SCOOP DE CREDITO V | Vicepresidente Consejo Rector | 02/12/2010 | 29/07/2014 |
CAJA RURAL SAN ISIDRO DE VILAFAMES SCOOP DE CREDITO V | Mie.Cons.Rec | 02/12/2010 | 29/07/2014 |
J. ANDREU CALABIA SL | Administrador Solidario | 19/05/2014 |
VINCULACIONES DE ANDREU CALABIA JULIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANDREU CALABIA JULIAN
Mie.Cons.Rec
- Andreu Calabia Julian
Vicepresidente Consejo Rector
- Andreu Calabia Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1655, L 1217, F 180, S 8, H CS 1969, I/A 59 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-12
Mie.Cons.Rec
- Andreu Calabia Julian
- Centelles Escorihuela Jesus Manuel
- Marza Torla Isabel
- Torla Suller Jose Luis
Sec.Cons.Rec
Suplente
Vicepresidente Consejo Rector
- Andreu Calabia Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1655, L 1217, F 177, S 8, H CS 1969, I/A 55 (23/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-12
Mie.Cons.Rec
- Andreu Calabia Julian
- Centelles Escorihuela Jesus Manuel
- Marza Torla Isabel
- Torla Suller Jose Luis
Sec.Cons.Rec
Suplente
Vicepresidente Consejo Rector
- Andreu Calabia Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1655, L 1217, F 177, S 8, H CS 1969, I/A 55 (23/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-12
Mie.Cons.Rec
- Andreu Calabia Julian
- Centelles Escorihuela Jesus Manuel
- Marza Torla Isabel
- Torla Suller Jose Luis
Sec.Cons.Rec
Suplente
Vicepresidente Consejo Rector
- Andreu Calabia Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 870, L 437, F 172, S 8, H CS 1969, I/A 45 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-12
Mie.Cons.Rec
- Andreu Calabia Julian
- Centelles Escorihuela Jesus Manuel
- Marza Torla Isabel
- Torla Suller Jose Luis
Sec.Cons.Rec
Suplente
Vicepresidente Consejo Rector
- Andreu Calabia Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 870, L 437, F 172, S 8, H CS 1969, I/A 45 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-12
Empresa: J. ANDREU CALABIA SL
Administrador Solidario
- Andreu Calabia Juan
- Andreu Calabia Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730, L 297, F 159, S 8, H CS 8186, I/A 4 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-12
Mie.Cons.Rec
- Andreu Calabia Julian
- Centelles Escorihuela Jesus Manuel
- Marza Torla Isabel
- Torla Suller Jose Luis
Sec.Cons.Rec
Suplente
Vicepresidente Consejo Rector
- Andreu Calabia Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 870, L 437, F 21, S 8, H CS 1969, I/A 38 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-12
Mie.Cons.Rec
- Andreu Calabia Julian
- Centelles Escorihuela Jesus Manuel
- Mallasen Andreu Marcos
- Suller Benet Jaime
Sec.Cons.Rec
Suplente
Vicepresidente Consejo Rector
- Andreu Calabia Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 870, L 437, F 21, S 8, H CS 1969, I/A 38 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-12
Información de ANDREU CALABIA JULIAN
Mostramos los datos de ANDREU CALABIA JULIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANDREU CALABIA JULIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos