TORDERA VIGAS JORDI
Informe ejecutivo de TORDERA VIGAS JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE TORDERA VIGAS JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIALNETVIC SL | Apoderado Mancomunado | 18/04/2024 | |
VIALNETVIC SL | Consejero | 10/05/2016 |
VINCULACIONES DE TORDERA VIGAS JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORDERA VIGAS JORDI
Empresa: VIALNETVIC SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49144 , F 38, S 8, H B 394907, I/A 45 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-08
Empresa: VIALNETVIC SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Ruano Carolina
- Arroba Cano Emilio
- Arroyo Araujo David
- Barrio Gutierrez Isaac
- Becerra De Marcos Jose Ramon
- Castells Vilalta Albert
- Castells Vilalta Albert
- Castells Vilalta Albert
- Castells Vilalta Albert
- Colino Lopez Manuel
- De Lara Mencia Alvaro
- Garcia Ulloa Esther
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gutierrez Moraleda Raul
- Merino Marti Enrique-alfonso
- Tordera Vigas Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48094 , F 220, S 8, H B 394907, I/A 43 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-08
Empresa: VIALNETVIC SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aliana Portugal Antoni
- Aliana Portugal Antoni
- Aliana Portugal Antoni
- Aliana Portugal Antoni
- Aliana Portugal Antoni
- Alvarez Iglesias Carlos
- Auxiliadora Figoli Viviana
- Auxiliadora Figoli Viviana
- Auxiliadora Figoli Viviana
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Berenguer Amat Anna
- Berenguer Amat Anna
- Cañete Lopez Gonzalo
- Castells Vilalta Albert
- Garcia Galdon Jose Antonio
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Marin Garde Maria Gloria
- Marin Garde Maria Gloria
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Ramos Monge Monica
- Rodriguez Villar Inmaculada
- Rodriguez Villar Inmaculada
- Tordera Vigas Jordi
- Vicente Moreno Joaquin
- Vicente Moreno Joaquin
- Vigo Oller Elisenda
- Vigo Oller Elisenda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48094 , F 218, S 8, H B 394907, I/A 41 (05/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-08
Empresa: VIALNETVIC SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Ruano Carolina
- Arroba Cano Emilio
- Arroyo Araujo David
- Barrio Gutierrez Isaac
- Becerra De Marcos Jose Ramon
- Castells Vilalta Albert
- Colino Lopez Manuel
- De Lara Mencia Alvaro
- Garcia Ulloa Esther
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gutierrez Moraleda Raul
- Gutierrez Ruiz Cristina
- Merino Marti Enrique-alfonso
- Tordera Vigas Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48094 , F 217, S 8, H B 394907, I/A 39 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-08
Empresa: VIALNETVIC SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Ruano Carolina
- Arroba Cano Emilio
- Becerra De Marcos Jose Ramon
- Berdejo Calonge Marta
- Castells Vilalta Albert
- Colino Lopez Manuel
- De La Fuente Sintes Rosa
- De Lara Mencia Alvaro
- Garcia Ulloa Esther
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gutierrez Moraleda Raul
- Merino Marti Enrique-alfonso
- Tordera Vigas Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48094 , F 217, S 8, H B 394907, I/A 39 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-08
Empresa: VIALNETVIC SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castells Vilalta Albert
- Cordoba Fernandez Maria Jesus
- De La Fuente Sintes Rosa
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Gimenez Garcia-courtoy Maria
- Lafuente Alvarez Antonia
- Lopez Berzal Laura
- Lopez Lopez Alberto
- Lopez Lopez Alberto
- Lopez Soria Fidel
- Martinez Pardo Arsuaga Francisco Javier
- Moreno Esteban Monica
- Pascual Oliva Luis Alberto
- Ramos Ramos Maria Cristina
- Sanchez Guijo Francisco-javier
- Serra Frontera Jose Luis
- Serra Frontera Jose Luis
- Tejada Biurrun Jorge
- Tordera Vigas Jordi
- Veramendi B Alejandro
- Vicente Blanco Jose Miguel
Apoderado Solidario
- Arroyo Araujo David
- Avila Romero Javier
- Avila Romero Javier
- Bermejo Diaz Gustavo- Alberto
- De Felipe Fernandez Luis-ignacio
- Ferras Valdevell Maria Elena
- Florez Tella Cesar
- Gutierrez Moraleda Raul
- Maldonado Garrido Maria Angeles
- Pascual Nuñez Carlos Francisco
- Pascual Nuñez Carlos Francisco
- Rodriguez Estebaranz Daniel
- Tellez Rebollo Jose-luis
Apoderado
- Cordoba Fernandez Maria Jesus
- De La Fuente Sintes Rosa
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Lafuente Alvarez Antonia
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Serra Frontera Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48094 , F 215, S 8, H B 394907, I/A 34 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-08
Empresa: VIALNETVIC SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Ruano Carolina
- Arroba Cano Emilio
- Becerra De Marcos Jose Ramon
- Berdejo Calonge Marta
- Castells Vilalta Albert
- Colino Lopez Manuel
- De La Fuente Sintes Rosa
- De Lara Mencia Alvaro
- Garcia Ulloa Esther
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gutierrez Moraleda Raul
- Merino Marti Enrique-alfonso
- Tordera Vigas Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48094 , F 213, S 8, H B 394907, I/A 33 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36211 , F 177, S 8, H B 262121, I/A 10 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-08
Empresa: VIALNETVIC SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Berenguer Amat Anna
- Castells Vilalta Albert
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez Rodriguez Beatriz
- Lopez Lopez Alberto
- Lopez Soria Fidel
- Marin Garde Maria Gloria
- Mauri Orriols Xavier
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Ramos Monge Monica
- Rodriguez Villar Inmaculada
- Serra Frontera Jose Luis
- Tordera Vigas Jordi
- Vicente Moreno Joaquin
- Vigo Oller Elisenda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47641 , F 143, S 8, H B 394907, I/A 24 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-08
Empresa: VIALNETVIC SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castells Vilalta Albert
- Cordoba Fernandez Maria Jesus
- De La Fuente Sintes Rosa
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Gimenez Garcia-courtoy Maria
- Lafuente Alvarez Antonia
- Lopez Berzal Laura
- Martinez Pardo Arsuaga Francisco Javier
- Moreno Esteban Monica
- Pascual Oliva Luis Alberto
- Sanchez Guijo Francisco-javier
- Tejada Biurrun Jorge
- Tordera Vigas Jordi
- Veramendi B Alejandro
- Vicente Blanco Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46781 , F 106, S 8, H B 394907, I/A 20 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-08
VER MAS ACTOS
Información de TORDERA VIGAS JORDI
Mostramos los datos de TORDERA VIGAS JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORDERA VIGAS JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos