MANTENIMENT D'INSTAL.LACIONS I SERVEIS DE VIC SL - EXTINGUIDA
Razón Social MANTENIMENT D'INSTAL.LACIONS I SERVEIS DE VIC SL
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor VIR AUDIT SLP
VINCULACIONES DE MANTENIMENT D'INSTAL.LACIONS I SERVEIS DE VIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MANTENIMENT D'INSTAL.LACIONS I SERVEIS DE VIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castells Vilalta Albert | Liquidador | 26/04/2021 | 30/11/2023 |
Escriche Perez Jordi | Liquidador | 26/04/2021 | 30/11/2023 |
Fernandez Marti Gabriel | Liquidador | 26/04/2021 | 30/11/2023 |
Jufre Garcia Francesc Xavier | Apoderado | 17/02/2009 | 30/11/2023 |
Palou Vilar Albert | Liquidador | 11/03/2022 | 30/11/2023 |
Saigi Grau Josep | Liquidador | 26/04/2021 | 30/11/2023 |
VIR AUDIT SLP | Auditor | 14/01/2022 | 30/11/2023 |
Quilez Lopez Sandra | Liquidador | 26/04/2021 | 11/03/2022 |
Balasch Pla Maria | Consejero | 25/04/2016 | 26/04/2021 |
Castells Vilalta Albert | Consejero | 26/04/2021 | 26/04/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MANTENIMENT D'INSTAL.LACIONS I SERVEIS DE VIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36211 , F 177, S 8, H B 262121, I/A 13 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36211 , F 177, S 8, H B 262121, I/A 13 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36211 , F 177, S 8, H B 262121, I/A 12 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36211 , F 177, S 8, H B 262121, I/A 12 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36211 , F 177, S 8, H B 262121, I/A 11 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-08
- CONSTANCIA DE LA DISOLUCION DE PLENO DERECHO DE LA SOCIEDAD POR TRANSCURSO DEL PLAZO DE DURACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36211 , F 177, S 8, H B 262121, I/A 10 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36211 , F 177, S 8, H B 262121, I/A 10 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36211 , F 177, S 8, H B 262121, I/A 10 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-08
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36211 , F 176, S 8, H B 262121, I/A 8 N (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-08
- LA SOCIEDAD HA QUEDADO DISUELTA DE PLENO DERECHO POR HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO DE DURACION DE LA MISMA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36211 , F 176, S 8, H B 262121, I/A 8 N (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-08