CARPIO DOMINGUEZ ANA CRISTINA
Informe ejecutivo de CARPIO DOMINGUEZ ANA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 35
Empresas inactivas: 17
CARGOS DE CARPIO DOMINGUEZ ANA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION MEDIO AMBIENTAL DE TOLEDO SA | Apoderado Solidario | 01/12/2021 | |
INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA | Apoderado Solidario | 18/11/2021 | |
SERVEO SERVICIOS SA | Apoderado | 26/08/2014 |
VINCULACIONES DE CARPIO DOMINGUEZ ANA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARPIO DOMINGUEZ ANA CRISTINA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Carpio Dominguez Ana Cristina
- Lopez Gonzalez Eva Maria
- Villaverde Herranz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638 , F 211, S 8, H VA 29521, I/A 38 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-47
Empresa: AYORA GESTION BIOGAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Alvarez Iglesias Carlos
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Berenguer Amat Anna
- Cañete Lopez Gonzalo
- Figoli Viviana Auxiliadora
- Figoli Viviana Auxiliadora
- Figoli Viviana Auxiliadora
- Garcia Galdon Jose Antonio
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Marin Garde Maria Gloria
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Rodriguez Villar Maria Inmaculada
- Vicente Moreno Joaquin
- Vigo Oller Elisenda
Apoderado Solidario
- Carpio Dominguez Ana Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1038, L 802, F 124, S 8, H AB 20770, I/A 52 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-02
Empresa: ECOPARC DE CAN MATA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Carpio Dominguez Ana Cristina
Apoderado
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Alvarez Iglesias Carlos
- Auxiliadora Figoli Viviana
- Auxiliadora Figoli Viviana
- Auxiliadora Figoli Viviana
- Auxiliadora Figoli Viviana
- Auxiliadora Figoli Viviana
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Berenguer Amat Anna
- Berenguer Amat Anna
- Cañete Lopez Gonzalo
- Garcia Galdon Jose Antonio
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Gutierrez Ruiz Cristina
- Marin Garde Maria Gloria
- Marin Garde Maria Gloria
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Ramos Monge Monica
- Ramos Monge Monica
- Rodriguez Villar Inmaculada
- Rodriguez Villar Inmaculada
- Vicente Moreno Joaquin
- Vicente Moreno Joaquin
- Vigo Oller Elisenda
- Vigo Oller Elisenda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48245 , F 188, S 8, H B 380549, I/A 101 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-08
Empresa: CONTENEDORES REUS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Alvarez Iglesias Carlos
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Berenguar Amat Anna
- Cañete Lopez Gonzalo
- Figoli Viviana Auxiliadora
- Figoli Viviana Auxiliadora
- Figoli Viviana Auxiliadora
- Figoli Viviana Auxiliadora
- Figoli Viviana Auxiliadora
- Garcia Galdon Jose Antonio
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Marin Garde Maria Gloria
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Ramos Monge Monica
- Ramos Monge Monica
- Ramos Monge Monica
- Rodriguez Villar Inmaculada
- Vicente Moreno Joaquin
- Vigo Oller Elisenda
Apoderado Solidario
- Carpio Dominguez Ana Cristina
- Figoli Viviana Auxiliadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36809 , F 208, S 8, H M 659097, I/A 41 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Carpio Dominguez Ana Cristina
- Dorao Madruga Alvaro
- Villaverde Herranz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609 , F 12, S 8, H VA 9719, I/A 87 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-47
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Alvarez Iglesias Carlos
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Berenguer Amat Anna
- Cañete Lopez Gonzalo
- Figoli Viviana Auxiliadora
- Figoli Viviana Auxiliadora
- Figoli Viviana Auxiliadora
- Figoli Viviana Auxiliadora
- Figoli Viviana Auxiliadora
- Garcia Galdon Jose Antonio
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Marin Garde Maria Gloria
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Rodriguez Villar Maria Inmaculada
- Vicente Moreno Joaquin
- Vigo Oller Elisenda
Apoderado Solidario
- Carpio Dominguez Ana Cristina
- Carpio Dominguez Ana Cristina
- Figoli Viviana Auxiliadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4427 , F 167, S 8, H A 64267, I/A 80 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-03
Empresa: VIALNETVIC SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Carpio Dominguez Ana Cristina
Apoderado
- Aliana Portugal Antoni
- Aliana Portugal Antoni
- Aliana Portugal Antoni
- Aliana Portugal Antoni
- Aliana Portugal Antoni
- Alvarez Iglesias Carlos
- Auxiliadora Figoli Viviana
- Auxiliadora Figoli Viviana
- Auxiliadora Figoli Viviana
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Berenguer Amat Anna
- Berenguer Amat Anna
- Cañete Lopez Gonzalo
- Castells Vilalta Albert
- Garcia Galdon Jose Antonio
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Marin Garde Maria Gloria
- Marin Garde Maria Gloria
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Ramos Monge Monica
- Rodriguez Villar Inmaculada
- Rodriguez Villar Inmaculada
- Tordera Vigas Jordi
- Vicente Moreno Joaquin
- Vicente Moreno Joaquin
- Vigo Oller Elisenda
- Vigo Oller Elisenda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48094 , F 218, S 8, H B 394907, I/A 41 (05/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-08
Empresa: PREZERO ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Figoli Viviana Auxiliadora
- Figoli Viviana Auxiliadora
- Figoli Viviana Auxiliadora
- Figoli Viviana Auxiliadora
- Figoli Viviana Auxiliadora
Apoderado
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Berenguer Amat Anna
- Carpio Dominguez Ana Cristina
- Figoli Viviana Auxiliadora
- Figoli Viviana Auxiliadora
- Figoli Viviana Auxiliadora
- Figoli Viviana Auxiliadora
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Gimeno Gimenez Francisco Javier
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Gutierrez Ruiz Cristina
- Marin Garde Maria Gloria
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Navarro Reverter German Garcia Antonio
- Ramos Monge Monica
- Rodriguez Villar Maria Inmaculada
- Vicente Moreno Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36718 , F 222, S 8, H M 263638, I/A 162 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-28
Empresa: PREZERO JARDINERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Figoli Viviana Auxiliadora
- Figoli Viviana Auxiliadora
- Figoli Viviana Auxiliadora
- Figoli Viviana Auxiliadora
- Figoli Viviana Auxiliadora
- Figoli Viviana Auxiliadora
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37093 , F 193, S 8, H M 662147, I/A 97 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-28
Empresa: PREZERO GESTION DE RESIDUOS SA
Apoderado Mancomunado
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Figoli Viviana Auxiliadora
- Figoli Viviana Auxiliadora
- Figoli Viviana Auxiliadora
- Figoli Viviana Auxiliadora
- Figoli Viviana Auxiliadora
- Figoli Viviana Auxiliadora
Apoderado
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Berenguer Amat Anna
- Carpio Dominguez Ana Cristina
- Figoli Viviana Auxiliadora
- Figoli Viviana Auxiliadora
- Figoli Viviana Auxiliadora
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Gimeno Gimenez Francisco Javier
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Gutierrez Ruiz Cristina
- Marin Garde Maria Gloria
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Navarro Reverter German Garcia Antonio
- Ramos Monge Monica
- Rodriguez Villar Inmaculada
- Vicente Moreno Joaquin
- Vigo Oller Elisenda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39293 , F 59, S 8, H M 657762, I/A 119 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-28
VER MAS ACTOS
Información de CARPIO DOMINGUEZ ANA CRISTINA
Mostramos los datos de CARPIO DOMINGUEZ ANA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARPIO DOMINGUEZ ANA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos