TONDO BRAVO PAU
Informe ejecutivo de TONDO BRAVO PAU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TONDO BRAVO PAU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALLS INFRAESTRUCTURES APARCAMENTS I SERVEIS SA | Apoderado Mancomunado | 10/07/2024 | |
VALLS INFRAESTRUCTURES APARCAMENTS I SERVEIS SA | Presidente | 13/02/2024 | |
VALLS INFRAESTRUCTURES APARCAMENTS I SERVEIS SA | Consejero | 13/02/2024 | |
VALLS INFRAESTRUCTURES APARCAMENTS I SERVEIS SA | Apoderado | 13/02/2024 | |
VALLVERA SL | Administrador Unico | 12/03/2018 | |
SALOU GLASS SL | Administrador Concursal | 16/11/2012 | |
EDICIONES DE HORTICULTURA SL | Administrador Concursal | 23/07/2010 | |
OBEE INNOVA SL | Administrador Concursal | 09/02/2010 |
VINCULACIONES DE TONDO BRAVO PAU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TONDO BRAVO PAU
Apoderado Mancomunado
- Bordas Pascual Roger
- Guasch Sentis Joan Carles
- Lopez Martinez Maria Nieves
- Tondo Bravo Pau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 18175, I/A 25 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-43
Apoderado Mancomunado
- Bordas Pascual Roger
- Lopez Martinez Maria Nieves
- Tondo Bravo Pau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 18175, I/A 25 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-43
Apoderado
- Tondo Bravo Pau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 60, S 8, H T 18175, I/A 24 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-43
Apoderado Mancomunado
- Bordas Pascual Roger
- Lopez Martinez Maria Nieves
- Tondo Bravo Pau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 59, S 8, H T 18175, I/A 23 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-43
Consejero
Presidente
- Tondo Bravo Pau
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 52, S 8, H T 18175, I/A 22 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-43
Empresa: VALLVERA SL
Administrador Unico
- Tondo Bravo Pau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473 , F 68, S 8, H T 6060, I/A 9 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-43
Empresa: VALLVERA SL
Administrador Solidario
- Tondo Bravo Pau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473 , F 68, S 8, H T 6060, I/A 9 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-43
Empresa: SALOU GLASS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SALOU GLASS SL
Nif:B43410547
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Tondo Bravo Pau
Juzgado:MERCANTIL DE TARRAGONA
Número:1
Juez / Ponente:CESAR SUAREZ VAZQUEZ
Fecha de Resolución:29/10/2012
Número Procedimiento Concursal:603/2012
Datos Registrales:
Tomo:
1044
Libro:
0
Folio:
217
Hoja:
8-9710
Inscripción:
10
Fecha Inscripción16/11/2012
Registro:Registro Mercantil de Tarragona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1044 , F 217, S 8, H T 9710, I/A 10 (16/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-43
Empresa: EDICIONES DE HORTICULTURA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EDICIONES DE HORTICULTURA SL
Nif:B43209436
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Tondo Bravo Pau
Juzgado:PRIMERA INSTANCIA DE TARRAGONA MERCANTIL
Número:7
Juez / Ponente:AINHOA SAGARDIA PEÑAGARICANO
Fecha de Resolución:12/07/2010
Número Procedimiento Concursal:220/2010
Datos Registrales:
Tomo:
1319
Libro:
0
Folio:
212
Hoja:
8-7545
Inscripción:
15
Fecha Inscripción23/07/2010
Registro:Registro Mercantil de Tarragona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319 , F 212, S 8, H T 7545, I/A 15 (23/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-147-43
Empresa: OBEE INNOVA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:OBEE INNOVA SL
Nif:B43733740
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Tondo Bravo Pau
Juzgado:PRIMERA INSTANCIA DE TARRAGONA MERCANTIL
Número:7
Juez / Ponente:MARIA ARANZAZU ORTIZ GONZALEZ
Fecha de Resolución:15/10/2009
Número Procedimiento Concursal:517/2009
Datos Registrales:
Tomo:
1899
Libro:
0
Folio:
91
Hoja:
8-27163
Inscripción:
4
Fecha Inscripción09/02/2010
Registro:Registro Mercantil de Tarragona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1899 , F 91, S 8, H T 27163, I/A 4 (09/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-33-43
Información de TONDO BRAVO PAU
Mostramos los datos de TONDO BRAVO PAU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TONDO BRAVO PAU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos