BORDAS PASCUAL ROGER
Informe ejecutivo de BORDAS PASCUAL ROGER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BORDAS PASCUAL ROGER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALLS INFRAESTRUCTURES APARCAMENTS I SERVEIS SA | Apoderado Mancomunado | 10/07/2024 |
VINCULACIONES DE BORDAS PASCUAL ROGER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORDAS PASCUAL ROGER
Gerente
- Bordas Pascual Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 18175, I/A 26 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-43
Apoderado Mancomunado
- Bordas Pascual Roger
- Guasch Sentis Joan Carles
- Lopez Martinez Maria Nieves
- Tondo Bravo Pau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 18175, I/A 25 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-43
Apoderado Mancomunado
- Bordas Pascual Roger
- Lopez Martinez Maria Nieves
- Tondo Bravo Pau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 18175, I/A 25 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-43
Apoderado Mancomunado
- Bordas Pascual Roger
- Lopez Martinez Maria Nieves
- Tondo Bravo Pau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 59, S 8, H T 18175, I/A 23 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-43
Apoderado Mancomunado
- Bordas Pascual Roger
- Font Herrera Ramon
- Lopez Martinez Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 59, S 8, H T 18175, I/A 23 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-43
Gerente
- Bordas Pascual Roger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 52, S 8, H T 18175, I/A 20 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-43
Apoderado Mancomunado
- Bordas Pascual Roger
- Font Herrera Ramon
- Lopez Martinez Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 51, S 8, H T 18175, I/A 19 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-43
Apoderado Mancomunado
- Bordas Pascual Roger
- Font Herrera Ramon
- Serra Morla Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 51, S 8, H T 18175, I/A 19 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-43
Apoderado Mancomunado
- Bordas Pascual Roger
- Font Herrera Ramon
- Serra Morla Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 50, S 8, H T 18175, I/A 17 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-43
Apoderado Mancomunado
- Anguela Bonet Francesc
- Bordas Pascual Roger
- Serra Morla Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 50, S 8, H T 18175, I/A 17 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-43
VER MAS ACTOS
Información de BORDAS PASCUAL ROGER
Mostramos los datos de BORDAS PASCUAL ROGER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORDAS PASCUAL ROGER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos