TIANA LEOZ ROSER
Informe ejecutivo de TIANA LEOZ ROSER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TIANA LEOZ ROSER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RP UNO SL | Presidente | 23/08/2018 | |
RP UNO SL | Consejero | 23/08/2018 | |
RP UNO SL | Consejero Delegado | 23/08/2018 | |
RP UNO SL | Consejero | 30/07/2013 | |
RP UNO SL | Consejero Delegado | 30/07/2013 | |
BCN GOURMET SL | Apoderado | 26/03/2010 |
VINCULACIONES DE TIANA LEOZ ROSER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TIANA LEOZ ROSER
Empresa: OFF MODE WORLD SL
Consejero
- Amoros Martinez Joan
- BEFORE SHARE SL
- Tiana Leoz Roser
Liquidador
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46737 , F 176, S 8, H B 529322, I/A 2 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-08
Empresa: BALBOA COMUNICACION Y MARKETING SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Tiana Leoz Roser
- Vazquez Lopez Ana Belen
Consejero
Presidente
Secretario
- Tiana Leoz Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20461 , F 162, S 8, H M 361973, I/A 7 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-28
Empresa: OFF MODE WORLD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46737 , F 174, S 8, H B 529322, I/A 1 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-08
Empresa: RP UNO SL
Consejero Delegado
- Tiana Leoz Roser
Consejero
Presidente
- Tiana Leoz Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43584 , F 21, S 8, H B 93540, I/A 24 (23/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-08
Empresa: INFLUENCECODE AGENCY SL
Consejero Delegado
Consejero
- Andres Bel Jose
- Santamaria Trillo Beatriz
- Tiana Leoz Roser
- Triquell Valls Jordi
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Tiana Leoz Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39232 , F 183, S 8, H B 342401, I/A 13 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-08
Empresa: INFLUENCECODE AGENCY SL
Consejero Delegado
Consejero
- Andres Bel Jose
- Santamaria Trillo Beatriz
- Tiana Leoz Roser
- Triquell Valls Jordi
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Tiana Leoz Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39232 , F 182, S 8, H B 342401, I/A 12 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-08
Empresa: BCN GOURMET SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43089 , F 131, S 8, H B 396610, I/A 6 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-08
Empresa: RP UNO SL
Consejero Delegado
- Tiana Leoz Roser
Consejero
Presidente
- Tiana Leoz Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43584 , F 21, S 8, H B 93540, I/A 20 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-148-08
Empresa: BCN GOURMET SL
Apoderado
- Tiana Leoz Roser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41773 , F 71, S 8, H B 396610, I/A 2 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-08
Empresa: BCN GOURMET SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41773 , F 65, S 8, H B 396610, I/A 1 (19/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-08
Información de TIANA LEOZ ROSER
Mostramos los datos de TIANA LEOZ ROSER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TIANA LEOZ ROSER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos