BOSCH ALZURIA ANGEL ANTONIO
Informe ejecutivo de BOSCH ALZURIA ANGEL ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BOSCH ALZURIA ANGEL ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TERRES DE TENTO SL | Liquidador | 16/10/2023 | |
BCN GOURMET SL | Administrador Unico | 21/08/2013 | |
TENTO & REST SL | Administrador Solidario | 09/10/2009 |
VINCULACIONES DE BOSCH ALZURIA ANGEL ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOSCH ALZURIA ANGEL ANTONIO
Empresa: TERRES DE TENTO SL
Liquidador
- Bosch Alzuria Angel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44777 , F 91, S 8, H B 467190, I/A 3 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-08
Empresa: PRECOCINADOS ANGEL BOSCH SL
Consejero Delegado
- Bosch Alzuria Angel Antonio
Consejero
- Bosch Alzuria Angel Antonio
- CINCUENTA PLUS FOOD INVESTMENTS SL
- Sanquirgo Marrot Inmaculada
Presidente
- Bosch Alzuria Angel Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 677 , F 197, S 8, H HU 12136, I/A A (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-22
Empresa: PRECOCINADOS ANGEL BOSCH SL
Consejero Delegado
- Bosch Alzuria Angel Antonio
Consejero
- Bosch Alzuria Angel Antonio
- CINCUENTA PLUS FOOD INVESTMENTS SL
- Sanquirgo Marrot Inmaculada
Presidente
- Bosch Alzuria Angel Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 616 , F 181, S 8, H HU 12136, I/A 3 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-22
Empresa: PRECOCINADOS ANGEL BOSCH SL
Administrador Solidario
- Bosch Alzuria Angel Antonio
- Sanquirgo Marrot Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 616 , F 181, S 8, H HU 12136, I/A 3 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-22
Empresa: BCN GOURMET SL
Administrador Unico
- Bosch Alzuria Angel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43089 , F 131, S 8, H B 396610, I/A 6 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-08
Empresa: BCN GOURMET SL
Consejero Delegado
- Bosch Alzuria Angel Antonio
Consejero
- Beltran Celades Francesc Xavier
- Bosch Alzuria Angel Antonio
- Crous Aguilera Jana
- Crous Aguilera Marc
- Marti Badia Francisco
- Tiana Leoz Roser
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43089 , F 131, S 8, H B 396610, I/A 6 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-08
Empresa: BCN GOURMET SL
Consejero Delegado
- Bosch Alzuria Angel Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41773 , F 75, S 8, H B 396610, I/A 4 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-08
Empresa: BCN GOURMET SL
Consejero Delegado
Consejero
- Beltran Celades Francesc Xavier
- Bosch Alzuria Angel Antonio
- Crous Aguilera Jana
- Crous Aguilera Marc
- Guasch Seculi Ana
- Marti Badia Francisco
- Tiana Leoz Roser
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41773 , F 65, S 8, H B 396610, I/A 1 (19/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-08
Empresa: TENTO & REST SL
Administrador Solidario
- Bosch Alzuria Angel Antonio
- Sanquirgo Marrot Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1204 , F 174, S 8, H L 24036, I/A 1 (09/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-25
Información de BOSCH ALZURIA ANGEL ANTONIO
Mostramos los datos de BOSCH ALZURIA ANGEL ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOSCH ALZURIA ANGEL ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos