GUASCH SECULI ANA
Informe ejecutivo de GUASCH SECULI ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GUASCH SECULI ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TE QUEDARAS HELADO SL | Apoderado | 14/01/2010 | 08/01/2019 |
BCN GOURMET SL | Consejero | 19/03/2010 | 29/12/2011 |
BCN GOURMET SL | Consejero Delegado | 19/03/2010 | 29/12/2011 |
ECOOLOGY 2011 SL | Administrador Solidario | 12/11/2010 | 31/05/2011 |
VINCULACIONES DE GUASCH SECULI ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUASCH SECULI ANA
Empresa: BCN GOURMET SL
Consejero Delegado
- Guasch Seculi Ana
Consejero
- Guasch Seculi Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41773 , F 75, S 8, H B 396610, I/A 4 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-08
Empresa: ECOOLOGY 2011 SL
Administrador Solidario
- Guasch Seculi Ana
- Zobeck Ribas Karen Valeska
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42197 , F 171, S 8, H B 403694, I/A 2 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-08
Empresa: ECOOLOGY 2011 SL
Administrador Solidario
- Garcia Sebelon Maria Eva
- Guasch Seculi Ana
- Tous Peñalver Maria Del Carmen
- Zobeck Ribas Karen Valeska
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42197 , F 168, S 8, H B 403694, I/A 1 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-08
Empresa: BCN GOURMET SL
Consejero Delegado
- Guasch Seculi Ana
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41773 , F 65, S 8, H B 396610, I/A 1 (19/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-08
Empresa: TE QUEDARAS HELADO SL
Apoderado
- Guasch Seculi Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41597 , F 68, S 8, H B 390230, I/A 2 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-08
Información de GUASCH SECULI ANA
Mostramos los datos de GUASCH SECULI ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUASCH SECULI ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos