TESO SAENZ JESUS ANGEL
Informe ejecutivo de TESO SAENZ JESUS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TESO SAENZ JESUS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BODEGAS ALTANZA SA | Consejero | 31/07/2024 | |
MAZAPANES DE SOTO SEGURA SA | Consejero | 09/02/2021 |
VINCULACIONES DE TESO SAENZ JESUS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TESO SAENZ JESUS ANGEL
Empresa: BODEGAS ALTANZA SA
Consejero
- Teso Saenz Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 6056, I/A 52 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-26
Empresa: MAZAPANES DE SOTO SEGURA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 718 , F 221, S 8, H LO 2093, I/A 19 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-26
Empresa: MAZAPANES DE SOTO SEGURA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 718 , F 221, S 8, H LO 2093, I/A 19 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-26
Empresa: MAZAPANES DE SOTO SEGURA SA
Presidente
- Teso Saenz Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 718 , F 221, S 8, H LO 2093, I/A 18 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-26
Empresa: MAZAPANES DE SOTO SEGURA SA
Consejero
Presidente
- Teso Saenz Jesus Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 718 , F 219, S 8, H LO 2093, I/A 13 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-26
Empresa: MAZAPANES DE SOTO SEGURA SA
Consejero
- Rio Saenz Fernando
- Saenz Grandes Cristina
- Saenz Rodriguez Oscar
- Teso Saenz Jesus Angel
Presidente
Secretario
- Teso Saenz Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 718 , F 219, S 8, H LO 2093, I/A 13 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-26
Empresa: MAZAPANES DE SOTO SEGURA SA
Consejero
- Rio Saenz Fernando
- Saenz Grandes Cristina
- Saenz Rodriguez Oscar
- Teso Saenz Jesus Angel
Presidente
Secretario
- Teso Saenz Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 718 , F 219, S 8, H LO 2093, I/A 11 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-26
Empresa: MAZAPANES DE SOTO SEGURA SA
Consejero
- Rio Saenz Cesar
- Saenz Grandes Cristina
- Saenz Rodriguez Oscar
- Teso Saenz Jesus Angel
Presidente
Secretario
- Teso Saenz Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 718 , F 219, S 8, H LO 2093, I/A 11 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-26
Información de TESO SAENZ JESUS ANGEL
Mostramos los datos de TESO SAENZ JESUS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TESO SAENZ JESUS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos