SAENZ GRANDES RAQUEL
Informe ejecutivo de SAENZ GRANDES RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SAENZ GRANDES RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAZAPANES DE SOTO SEGURA SA | Consejero | 09/02/2021 |
VINCULACIONES DE SAENZ GRANDES RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAENZ GRANDES RAQUEL
Empresa: MAZAPANES DE SOTO SEGURA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 718 , F 221, S 8, H LO 2093, I/A 19 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-26
Empresa: MAZAPANES DE SOTO SEGURA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 718 , F 221, S 8, H LO 2093, I/A 19 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-26
Empresa: MAZAPANES DE SOTO SEGURA SA
Consejero
- Gaston Alti Amaya
- Saenz Grandes Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 718 , F 220, S 8, H LO 2093, I/A 17 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-26
Empresa: MAZAPANES DE SOTO SEGURA SA
Consejero
- Saenz Grandes Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 718 , F 220, S 8, H LO 2093, I/A 14 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-26
Empresa: MAZAPANES DE SOTO SEGURA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 718 , F 219, S 8, H LO 2093, I/A 13 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-26
Información de SAENZ GRANDES RAQUEL
Mostramos los datos de SAENZ GRANDES RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAENZ GRANDES RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos