SAENZ GRANDES CRISTINA
Informe ejecutivo de SAENZ GRANDES CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SAENZ GRANDES CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAZAPANES DE SOTO SEGURA SA | Consejero | 09/02/2021 |
VINCULACIONES DE SAENZ GRANDES CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAENZ GRANDES CRISTINA
Empresa: MAZAPANES DE SOTO SEGURA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 718 , F 221, S 8, H LO 2093, I/A 19 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-26
Empresa: MAZAPANES DE SOTO SEGURA SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Saenz Grandes Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 718 , F 221, S 8, H LO 2093, I/A 19 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-26
Empresa: MAZAPANES DE SOTO SEGURA SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Saenz Grandes Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 718 , F 219, S 8, H LO 2093, I/A 13 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-26
Empresa: MAZAPANES DE SOTO SEGURA SA
Consejero
- Rio Saenz Fernando
- Saenz Grandes Cristina
- Saenz Rodriguez Oscar
- Teso Saenz Jesus Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 718 , F 219, S 8, H LO 2093, I/A 13 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-26
Empresa: MAZAPANES DE SOTO SEGURA SA
Consejero
- Rio Saenz Fernando
- Saenz Grandes Cristina
- Saenz Rodriguez Oscar
- Teso Saenz Jesus Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 718 , F 219, S 8, H LO 2093, I/A 11 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-26
Empresa: MAZAPANES DE SOTO SEGURA SA
Consejero
- Rio Saenz Cesar
- Saenz Grandes Cristina
- Saenz Rodriguez Oscar
- Teso Saenz Jesus Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 718 , F 219, S 8, H LO 2093, I/A 11 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-26
Información de SAENZ GRANDES CRISTINA
Mostramos los datos de SAENZ GRANDES CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAENZ GRANDES CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos