TERNS COMAS GENIS
Informe ejecutivo de TERNS COMAS GENIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TERNS COMAS GENIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GAS SANTA EUGENIA DE BERGA SL | Administrador Unico | 30/08/2016 |
VINCULACIONES DE TERNS COMAS GENIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TERNS COMAS GENIS
Empresa: GRITEC SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Ortega Maria Dolores
- Sola Calzada Silvia Montserrat
- Sole Clapera Javier
- Terns Comas Genis
Presidente
- Terns Comas Genis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42994 , F 155, S 8, H B 56742, I/A 20 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-08
Empresa: GRITEC SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Ortega Maria Dolores
- Sola Calzada Silvia Montserrat
- Sole Clapera Javier
- Terns Comas Genis
Presidente
- Terns Comas Genis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42994 , F 153, S 8, H B 56742, I/A 19 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-08
Empresa: GRITEC SA
Consejero Delegado
Consejero
- Collell Rovira Ramon
- Sole Clapera Javier
- Terns Comas Genis
- Vilalta Vivet Manuel
Presidente
- Terns Comas Genis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42994 , F 153, S 8, H B 56742, I/A 19 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-08
Empresa: GAS SANTA EUGENIA DE BERGA SL
Administrador Unico
- Terns Comas Genis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42976 , F 84, S 8, H B 37089, I/A 18 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-08
Empresa: GAS SANTA EUGENIA DE BERGA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Marti Espona Asuncion
- Terns Comas Genis
- Vilalta Vivet Manuel
Presidente
- Terns Comas Genis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42976 , F 84, S 8, H B 37089, I/A 18 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-08
Empresa: GRITEC SA
Consejero Delegado
Consejero
- Boixeda Pujalras Maria Gloria
- Collell Rovira Ramon
- Terns Comas Genis
Presidente
- Terns Comas Genis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23582 , F 28, S 8, H B 56742, I/A 14 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-08
Empresa: GRITEC SA
Administrador Solidario
- Boixeda Pujalras Gloria
- Collell Rovira Ramon
- Terns Comas Genis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23582 , F 28, S 8, H B 56742, I/A 14 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-08
Empresa: GAS SANTA EUGENIA DE BERGA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Boixeda Pujalras Maria Gloria
- Marti Espona Asuncion
- Terns Comas Genis
Presidente
- Terns Comas Genis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22442 , F 128, S 8, H B 37089, I/A 13 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-08
Empresa: GAS SANTA EUGENIA DE BERGA SL
Administrador
- Terns Comas Genis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22442 , F 128, S 8, H B 37089, I/A 13 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-08
Información de TERNS COMAS GENIS
Mostramos los datos de TERNS COMAS GENIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TERNS COMAS GENIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos